Lesní družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lesní družstvo v likvidaci (25351681) je Družstvo. Sídlí na adrese 2, 75352 Skalička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 1996 Lesní družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Lesní družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lesní družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25351681 | |
Jméno: | Lesní družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 19.6.1996 |
Zapsána dne: | 19.6.1996 | |
Družstvo s firmou Lesní družstvo bylo na základě rozhodnutí členské schůze družstva ze dne 21.03.2024 zrušeno bez právního nástupce a vstoupilo do likvidace ke dni 01.04.2024. | 1.4.2024 | |
Likvidátor Mgr. Karel Humplík oznamuje vstup družstva s firmou Lesní družstvo, identifikační číslo 253 51 681, se sídlem č.p. 2, 753 52 Skalička, do likvidace na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 21.03.2024 s účinností ke dni 01.04.2024. Věřitelé družstva se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíce od druhého zveřejnění oznámení. Druhé oznámení (výzva) bude provedeno zveřejněním v Obchodním věstníku. | 1.4.2024 |
Základní kapitál | 53 900 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Skalička 75352, Česká republika | 25.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 109, Skalička 75352, Česká republika | 31.12.2014 - 25.10.2019 |
Adresa: | , Skalička , Česká republika | 19.6.1996 - 31.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování lesní výroby (hospodaření v lese), v jejímž rámci družstvo zabezpečuje obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů a ostatní činnosti zajišťující plnění funkcí lesa včetně prodeje nezpracovaných lesních výrobků pro účely zpracování a dalšího prodeje | 19.6.1996 |
Předseda představenstva | Mgr. Karel Humplík |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 121, 75352 Skalička |
Místopředseda představenstva | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 76, 75352 Skalička |
Člen představenstva | Mgr. Radek Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 8, 75352 Skalička |
Člen představenstva | Antonín Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 62, 75352 Skalička |
Člen představenstva | Petr Krasňák |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 208, 75352 Skalička |
Místopředseda představenstva | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 27.3.2024 |
Adresa | 76, 75352 Skalička |
Člen představenstva | Petr Krasňák |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 27.3.2024 |
Adresa | 208, 75352 Skalička |
Člen představenstva | Antonín Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 27.3.2024 |
Adresa | 62, 75352 Skalička |
člen představenstva | Mgr. Radek Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 27.3.2024 |
Adresa | 8, 75352 Skalička |
předseda představenstva | Mgr. Karel Humplík |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 27.3.2024 |
Adresa | 121, 75352 Skalička |
předseda představenstva | Mgr. Karel Humplík |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 25.10.2019 |
Adresa | 121, 75352 Skalička |
člen představenstva | Jaroslav Mrhal |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 25.10.2019 |
Adresa | 21, 75352 Skalička |
člen představenstva | Marie Vozáková |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 25.10.2019 |
Adresa | 72, 75352 Skalička |
člen představenstva | Antonín Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 25.10.2019 |
Adresa | 62, 75352 Skalička |
místopředseda představenstva | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2017 do 25.10.2019 |
Adresa | 76, 75352 Skalička |
místopředseda představenstva | Karel Ovčačík |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 19.5.2017 |
Adresa | 154, 75352 Skalička |
předseda představenstva | Lubomír Zamazal |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 31.12.2014 |
Adresa | 140, 75352 Skalička |
člen představenstva | Jaroslav Mrhal |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 31.12.2014 |
Adresa | 21, 75352 Skalička |
místopředseda představenstva | Mgr. Karel Humplík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 31.12.2014 |
Adresa | 121, 75352 Skalička |
člen představenstva | Antonín Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 31.12.2014 |
Adresa | 62, 75352 Skalička |
člen představenstva | Marie Vozáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 31.12.2014 |
Adresa | 72, 75352 Skalička |
IČO: | 25351681 |
---|---|
Firma: | Lesní družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Skalička |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 6. 1996 |
Sídlo: | 2, Skalička 75352 |
---|
Lesnictví a těžba dřeva |