LENICON, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LENICON, s.r.o. (28818091) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 177, 55224 Velká Jesenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2011 LENICON, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LENICON, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LENICON, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29204 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28818091 | |
Jméno: | LENICON, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.2011 |
Zapsána dne: | 28.5.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 177, Velká Jesenice 55224, Česká republika | 21.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.5.2011 |
jednatel | MUDr. Jan Bělobrádek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2014 |
Adresa | 177, 55224 Velká Jesenice |
jednatel | Lenka Bělobrádková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | 177, 55224 Velká Jesenice |
jednatel | Lenka Bělobrádková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2011 do 21.10.2016 |
Adresa | 177, 55224 Velká Jesenice |
jednatel | MUDr. Jan Bělobrádek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2011 do 6.9.2014 |
Adresa | 177, 55224 Velká Jesenice |
IČO: | 28818091 |
---|---|
Firma: | LENICON, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Velká Jesenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 2011 |
Sídlo: | 177, Velká Jesenice 55224 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |