Lemorne s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lemorne s.r.o. (25179446) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Biskupcova 1762/78, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 1998 a je stále aktivní. Lemorne s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Lemorne s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lemorne s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 79853 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25179446 | |
Jméno: | Ursini s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.7.1998 |
Zapsána dne: | 23.7.1998 | |
Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Janan Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, sp.zn. EX 253/02 z 21.10.2002, který nabyl právní moci dne 8.11.2002, byla nařízena exekuce proti povinnému postižením podílu Mgr. Kateřiny Janstové, nar. 8.4.1970, bytem Průhonice, Javorová 611, v obchodní společnosti Ursini s.r.o., IČ 25 17 94 46 se základním kapitálem ve výši 2 000 000,- Kč - výše obchodního podílu činí 1 300 000,- Kč. Usnesením Okresního soudu v Nymburce č.j. 11 Nc 5287/2002-37 ze dne 10.07.2003, právní moc dne 05.08.2003 soud zastavil v plném rozsahu exekuci postižením obchodního podílu JUDr. Miroslava Jansty. | 19.9.2003 - 17.10.2003 | |
Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Janan Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, sp.zn. EX 253/02 z 21.10.2002, který nabyl právní moci dne 8.11.2002, byla nařízena exekuce proti povinnému JUDr. Miroslavu Janstovi, r.č. 620308/1962, bytem Nymburk, 2. května 1133, postižením podílu povinného a podílu manželky povinného Mgr. Kateřiny Janstové, nar. 8.4.1970, bytem Průhonice, Javorová 611, v obchodní společnosti Ursini s.r.o., IČ 25 17 94 46 se základním kapitálem ve výši 2 000 000,- Kč - výše obchodního podílu povinného činí 700 000,- Kč a obchodního podílu manželky povinného činí 1 300 000,- Kč. | 30.4.2003 - 19.9.2003 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2001 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.1998 - 8.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Biskupcova 1762/78, Praha 13000, Česká republika | 22.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Dobřejovická 368, Průhonice 25243, Česká republika | 2.11.2005 - 22.6.2020 |
Adresa: | Javorová 611, Průhonice 25243, Česká republika | 8.10.2001 - 2.11.2005 |
Adresa: | Třebízského 10, Praha 2 38221, Česká republika | 23.11.1999 - 8.10.2001 |
Adresa: | 95, Kájov 38221, Česká republika | 23.7.1998 - 23.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.6.2020 |
zámečnictví, nástrojářství | 22.6.2020 |
zednictví | 22.6.2020 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 22.6.2020 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 24.7.2006 - 22.6.2020 |
Realitní činnost | 24.7.2006 - 22.6.2020 |
Správa a údržba nemovitostí | 24.7.2006 - 22.6.2020 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 24.7.2006 - 22.6.2020 |
Návrhářská, designérská a aranžérská činnost | 24.7.2006 - 22.6.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor při poskytování pouze základních služeb, které zajišťují jejich řádný provoz | 23.7.1998 - 22.6.2020 |
jednatel | Martin Škoula |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2020 |
Adresa | 30, 25601 Benešov |
jednatel | JUDr. Kateřina Janstová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 22.6.2020 |
Adresa | Dobřejovická 368, 25243 Průhonice |
jednatel | JUDr. Kateřina Janstová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 14.5.2020 |
Adresa | Dobřejovická 368, 25243 Průhonice |
jednatel | Mgr Kateřina Janstová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 14.11.2005 |
Adresa | Dobřejovická 368, 25243 Průhonice |
jednatel | Mgr Kateřina Janstová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2003 do 2.11.2005 |
Adresa | Javorová 611, 25243 Průhonice |
jednatel | Mgr Kateřina Janstová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2001 do 11.10.2003 |
Adresa | Javorová 611, Průhonice |
jednatel | Giorgio Rigoli |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1999 do 1.2.2001 |
Adresa | Třebízského 10, Praha 2 |
jednatel | Carlo Rigoli |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1999 do 1.2.2001 |
Adresa | Třebízského 10, Praha 2 |
jednatel | Josef Palouda |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1998 do 23.11.1999 |
Adresa | 95, 38221 Kájov |
IČO (identifikační číslo): | 25179446 |
---|---|
Jméno: | Lemorne s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 7. 1998 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Biskupcova 1762/78, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Škoula |
---|
IČO: | 25179446 |
---|---|
Firma: | Lemorne s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 1998 |
Sídlo: | Biskupcova 1762/78, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba zámků a kování |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Specializované návrhářské činnosti |