Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " (19011334) je Společnost komanditní. Sídlí na adrese Baarova 1161/15, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 1991 Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19011334 | |
Jméno: | Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " | |
Právní forma: | Společnost komanditní | 10.6.1991 |
Zapsána dne: | 10.6.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 157/2015-22 ze dne 28.1.2016 byl likvidátorem společnosti jmenován Ing. Josef Vrkoslav. | 17.6.2016 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Cm 103/2014-27 ze dne 20.10.2014 byla společnost zrušena s likvidací. | 17.7.2015 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 21. květen 1991. | 10.6.1991 | |
Zastupování společnosti: Správu společnosti obstarává osobně ručící společník-komplementář p. Ing. Josef Vrkoslav. | 10.6.1991 - 24.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Baarova 1161/15, Ostrava 70900, Česká republika | 24.3.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Baarova 15/1161, Ostrava 1 70900, Česká republika | 10.6.1991 - 24.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2012 - 24.3.2014 |
provoz výherních hracích automatů | 15.11.1993 - 1.2.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.11.1993 - 1.2.2012 |
zprostředkování obchodu | 15.11.1993 - 1.2.2012 |
poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace | 15.11.1993 - 1.2.2012 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 15.11.1993 - 1.2.2012 |
Předmětem činnosti komanditní společnosti jsou výkony, služby a obchodní činnosti: | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
projekční činnost ASŘ | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
realizace ASŘ | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
automatizované zpracování dat | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
inženýrská činnost pro elektrotechniku a výpočetní techniku | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
obchodní, servisní, zprostředkovatelská a poradenská činnost pro oblast: - výrobky ze železa a oceli - strojírenské výrobky - výrobky ze dřeva - výrobky z barevných kovů a slitin - výrobky chemické a farmaceutické - technické plyny vč. vzácných plynů - výrobky elektrotechnické vč. přístrojů a hracích automatů /vč. oprav údržby/ - výrobky spotřebního, oděvního, obuvnického charakteru - výrobky potravinářské - suroviny a náhradní díly k zajištění výše uvedených výrobků a činností | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
marketing | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
zprostředkování obchodní spolupráce vč. ekonomických záležitostí | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
vedení konsignačních skladů | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
zpracování a úprava odpadů | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR v rozsahu předmětu činnosti | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
zahraniční obchodní činnost /dovoz - vývoz/ v rozsahu položek celního sazebníku: 0102-0106, 0201-0204,0206-0210,0701-0714, kapitoly: 09,12,13,15-23,25-35,37-63,64-70,71-85,87,90-92,94-96. | 10.6.1991 - 15.11.1993 |
IČO: | 19011334 |
---|---|
Firma: | Lekan, komanditní společnost " v likvidaci " |
Právní forma: | Společnost komanditní |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 1991 |
Sídlo: | Baarova 1161/15, Ostrava 70900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |