legislativa.cz, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
legislativa.cz, s.r.o. (25575813) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 1430/36, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 9. 1999 a je stále aktivní. legislativa.cz, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o legislativa.cz, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro legislativa.cz, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 9. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 325603 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25575813 | |
Jméno: | providence.cz s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.9.1999 |
Zapsána dne: | 21.9.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 1430/36, Praha 10200, Česká republika | 8.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčkova 102/6, Brno 61700, Česká republika | 8.2.2019 - 8.11.2019 |
Adresa: | Roháčkova 102/6, Brno-Komárov 61700, Česká republika | 8.10.2004 - 8.2.2019 |
Adresa: | Nová 434, Velké Opatovice 67963, Česká republika | 21.9.1999 - 8.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2019 |
internetové služby | 21.9.1999 - 8.11.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.9.1999 - 8.11.2019 |
Jednatel | Vladimír Šich |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2019 |
Adresa | 71, 28904 Kolaje |
Jednatel | Ing. Libor Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2019 do 8.11.2019 |
Adresa | Roháčkova 102/6, 61700 Brno |
Jednatel | Ing. Libor Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2004 do 8.2.2019 |
Adresa | Roháčkova 102/6, 61700 Brno-Komárov |
Jednatel | Ing. Libor Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.1999 do 8.10.2004 |
Adresa | Nová 434, 67963 Velké Opatovice |
IČO (identifikační číslo): | 25575813 |
---|---|
Jméno: | legislativa.cz, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 9. 1999 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pražská 1430/36, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 27. 9. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Šich |
---|
IČO: | 25575813 |
---|---|
Firma: | legislativa.cz, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 9. 1999 |
Sídlo: | Pražská 1430/36, Praha 10200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií |
Reklama a průzkum trhu |