LEGIA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LEGIA, spol. s r.o. (44014775) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poříčí 273/5, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 1991 LEGIA, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LEGIA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LEGIA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3150 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44014775 | |
Jméno: | LEGIA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.1991 |
Zapsána dne: | 6.11.1991 | |
Způsob zřízení: společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným uzavřenou dne 4.11.1991. | 6.11.1991 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poříčí 273/5, Brno 63900, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sušilova 9, Brno , Česká republika | 29.4.1993 - 8.12.2003 |
Adresa: | Bezručova 18, Brno , Česká republika | 6.11.1991 - 29.4.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 8.12.2003 |
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů | 8.12.2003 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.4.1993 |
zprostředkovatelská činnost | 29.4.1993 |
provádění inženýrských staveb | 29.4.1993 - 8.12.2003 |
obchodní činnost a výrobky různého druhu -zprostředkovatelská činnost -maloobchodní a velkoobchodní činnost -zahraničně obchodní činnost vyjma té, k níž je třeba povolení dle zvláštních předpisů -poradenská a konzultační činnost -vývoj automatizovaných systémů a jejich komerční využití -elektroinstalační práce -reklamní a propagační činnost | 6.11.1991 - 29.4.1993 |
jednatel | Hana Sklenářová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 |
Adresa | Erbenova 311/2, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Hana Sklenářová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2003 do 5.2.2013 |
Adresa | Bezručova 18, Brno |
jednatel | Miroslav Vyhlídal |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1993 do 8.1.2003 |
Adresa | Čtvrtě 1, Brno |
jednatel | Ing. Hana Sklenářová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1993 do 8.1.2003 |
Adresa | Bezručova 18, Brno |
Ředitel | Miroslav Vyhlídal |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 29.4.1993 |
Adresa | Čtvrtě 1, Brno |
Ředitel | Ing. Hana Sklenářová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 29.4.1993 |
Adresa | Bezručova 18, Brno |
IČO: | 44014775 |
---|---|
Firma: | LEGIA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1991 |
Sídlo: | Poříčí 273/5, Brno 63900 |
---|
Rozmnožování nahraných nosičů |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |