LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci (27872475) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vrážská 143, 15300 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2007 a je stále aktivní. LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 123174 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27872475 | |
Jméno: | LLOYD COILS EUROPE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.2007 |
Zapsána dne: | 19.3.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 906/2024-4 ze dne 18.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.4.2024. | 30.4.2024 | |
Exekučním příkazem ze dne 28. 7. 2021, č.j. 137Ex 12325/21-22, který nabyl právní moci dne 4. 8. 2021, na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 15.07.2021, č. j. 65 EXE 1602/2021-23, bylo rozhodnuto o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv povinného - obchodního závodu povinného (obchodní společnosti). Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad v Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno. Na základě Vyrozumění soudního exekutora o prodeji obchodního závodu č. j. 137 Ex 12325/21-92 ze dne 12. 1. 2022 a na základě Usnesení soudního exekutora o příklepu č. j. 137 Ex 12325/21-83 ze dne 13. 12. 2021, v kombinaci s § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. nabyla vlastnické právo k výše uvedenému obchodnímu závodu společnost 4 COILS TECH s.r.o., sídlem Vrážská 143, Radotín, 153 00 Praha 5, identifikační číslo 13981391. | 5.4.2022 | |
Exekučním příkazem ze dne 28. 7. 2021, č.j. 137Ex 12325/21-22, který nabyl právní moci dne 4. 8. 2021, na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 15.07.2021, č. j. 65 EXE 1602/2021-23, bylo rozhodnuto o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv povinného - obchodního závodu povinného (obchodní společnosti). Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad v Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno. | 11.11.2021 - 5.4.2022 | |
V důsledku rozdělení došlo k odštěpení částí jmění rozdělované společnosti JANKA ENGINEERING s.r.o. se sídlem Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, PSČ 153 00, IČ 279 12 612, a odštěpení částí jmění rozdělované společnosti LEEL COILS EUROPE s.r.o. se sídlem Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, PSČ 153 00, IČ 278 72 475, a sloučení takto odštěpených částí jmění s nástupnickou společností společností LEEL Services s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 062 61 060 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 31.10.2017. | 1.1.2018 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.7.2014 - 19.2.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.7.2014 | |
Společnost byla sloučena se zanikající společností Luvata Czech s.r.o., se sídlem Praha 5 - Radotín, Vrážská čp. 143, PSČ 153 00, IČ 250 57 499. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Luvata Czech s.r.o. | 1.12.2008 |
Základní kapitál | 70 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.2008 | |
Základní kapitál | 62 740 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.4.2008 - 1.12.2008 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.3.2007 - 30.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrážská 143, Praha 15300, Česká republika | 7.7.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Karlovo náměstí 2097/9, Praha 2 12000, Česká republika | 19.3.2007 - 7.7.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2008 |
kovářství, podkovářství | 10.12.2008 |
zámečnictví, nástrojářství | 10.12.2008 |
obráběčství | 10.12.2008 |
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 10.12.2008 |
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. | 19.3.2007 - 10.12.2008 |
jednatel | Mukat Behari Sharma |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2008 |
Adresa | , Haryana, Gurgaon, Sector 10A 477 |
jednatel | RNDr. Martin Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 26.10.2022 |
Adresa | Na Proutkách 297, 25073 Radonice |
jednatel | Filip Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 22.4.2022 |
Adresa | Lidická 363, 25261 Jeneč |
jednatel | Martin Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2021 do 13.7.2021 |
Adresa | Na Proutkách 297, 25073 Radonice |
Jednatel | Ing. David Šamšula |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2019 do 3.7.2019 |
Adresa | Čechovská 62, 26101 Příbram |
jednatel | Filip Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2011 do 14.7.2017 |
Adresa | Lidická 363, 25261 Jeneč |
jednatel | Daniel Weinhold |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 3.4.2008 |
Adresa | Berounská 1712, 25228 Černošice |
IČO (identifikační číslo): | 27872475 |
---|---|
Jméno: | LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Vrážská 143, Praha 15300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mukat Behari Sharma |
---|
IČO: | 27872475 |
---|---|
Firma: | LEEL COILS EUROPE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 3. 2007 |
Sídlo: | Vrážská 143, Praha 15300 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |