LDT Střela, z.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LDT Střela, z.s. v likvidaci (69001740) je Spolek. Sídlí na adrese náves družby 29, 27304 Stochov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 LDT Střela, z.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o LDT Střela, z.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LDT Střela, z.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9943 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69001740 | |
Jméno: | STŘELA - sdružení pro letní táborovou činnost, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Spolek LDT Střela, z.s. oznamuje, že vstoupil dne 13. 03. 2024 do likvidace. Likvidátorem byla zvolena Barbora Slámová, bytem Litevská 2149, Kročehlavy, 272 01 Kladno. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu na adrese likvidátora nebo spolku. | 1.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náves družby 29, Stochov 27304, Česká republika | 25.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 269/17, Buštěhrad 27343, Česká republika | 1.1.2014 - 25.3.2021 |
Místopředseda | Nikol Zaspalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | J. A. Komenského 213, 27303 Stochov |
Předseda | Barbora Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2023 |
Adresa | Litevská 2149, 27201 Kladno |
Předseda | Barbora Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 16.12.2023 |
Adresa | Václava Ulmana 30, 27303 Stochov |
Místopředseda | Nikol Zaspalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 1.2.2023 |
Adresa | Vinohradská 2266/118, 13000 Praha |
Předseda | Jaroslav Fencl |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 25.3.2021 |
Adresa | Na Vilouni 110, 41115 Třebívlice |
Předseda | Jaroslav Fencl |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 do 25.6.2020 |
Adresa | Tyršova 269/17, 27343 Buštěhrad |
IČO: | 69001740 |
---|---|
Firma: | LDT Střela, z.s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Stochov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 4. 1999 |
Sídlo: | náves družby 29, Stochov 27304 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |