LC Pro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LC Pro s.r.o. (49619586) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Filipova 2015/4, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1993 a je stále aktivní. LC Pro s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LC Pro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LC Pro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24234 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49619586 | |
Jméno: | LC Pro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.1993 |
Zapsána dne: | 8.11.1993 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Filipova 2015/4, Praha 4 , Česká republika | 8.11.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné. | 8.11.1993 |
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). | 8.11.1993 |
Školící a poradenská činnost v oblasti počítačů. | 8.11.1993 |
Jednatel ve funkci ředitele | ing. Oldřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2015 |
Adresa | Jasanová 186, 25241 Dolní Břežany |
Jednatel | Milan Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 |
Adresa | Malenická 1789/9, 14800 Praha |
Jednatel | David Lísal |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | Hlavní 103, 25089 Lázně Toušeň |
Jednatel | Milan Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 5.10.2022 |
Adresa | Na výsledku II/4, Praha 4 |
Jednatel | David Lísal |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 20.2.2016 |
Adresa | Brűksova 947, Praha 9 |
Jednatel ve funkci ředitele | ing. Oldřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 29.8.2015 |
Adresa | Filipova 4, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 49619586 |
---|---|
Jméno: | LC Pro s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Filipova 2015/4, Praha 14800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Lísal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Šimek |
Člen statutárního orgánu: | ing. Oldřich Šimek |
IČO: | 49619586 |
---|---|
Firma: | LC Pro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1993 |
Sídlo: | Filipova 2015/4, Praha 14800 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní vzdělávání j. n. |