Lázně Evženie a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lázně Evženie a.s. (27359174) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kyselka 104, 43151 Klášterec nad Ohří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2008 a je stále aktivní. Lázně Evženie a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Lázně Evženie a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lázně Evženie a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1936 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27359174 | |
Jméno: | Lázně Evženie a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.5.2008 |
Zapsána dne: | 21.5.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.7.2014 - 20.5.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 6 | 15.7.2014 - 20.5.2016 | |
Rada Města Klášterec nad Ohří, kdy Město Klášterec nad Ohří je jediným akcionářem společnosti Lázně Evženie a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Města Klášte rec nad Ohří ze dne 25.2.2010, číslo 2698/25/2010, činí jako jediný akcionář společnosti Lázně Evženie a.s. toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) o částku 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 20 (slovy dvacet) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českýc h), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio nevzniká. 3. Všech 20 (slovy dvacet) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Měst o Klášterec nad Ohří. 4. Upsání akcií se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a bude uzavřena do 1 (slovy jednoho) měsíce od zápisu usnes ení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lázně Evženie a.s., to je Klášterec nad Ohří, Kyselka 104, emisní kurz upsaných akcií bude splacen u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-6712390227/0100. 6. Jediný akcionář splatí emisní kurz jím upisovaných akcií ve výši 100% (slovy sto procent) do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti dnů) od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. | 25.3.2010 - 23.4.2010 | |
Dne 16.12.2008 rozhodl jediný akcionář takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) o částku 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých). 2) Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovení § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio nevzniká. 3. Všech 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každá akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Město Klášterec nad Ohří. 4. Upsání akcií se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a bude uzavřena do 1 (slovy jednoho) měsíce od zápisu usnes ení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lázně Evženie a.s. to je Klášterec nad Ohří, Kyselka 104, emisní kurz upsaných ackií bude splacen u Komerční banky, a.s., číslu účtu 43-3734720297/0100. 6. Jediný akcionář splatí emisní kurz jím upisovaných akcií ve výši 100 % (slovy sto procent) do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti dnů) od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. | 22.12.2008 - 9.2.2009 |
Základní kapitál | 112 800 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 112 800 000 Kč | |
Platnost od - do | 7.1.2023 | |
Základní kapitál | 112 800 000 Kč | |
Splaceno | 72 531 000 Kč | |
Platnost od - do | 20.1.2022 - 7.1.2023 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.4.2010 - 20.1.2022 | |
Základní kapitál | 6 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.2.2009 - 23.4.2010 | |
Základní kapitál | 4 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 112 800 | 20.1.2022 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 10 000 | 24.11.2021 - 20.1.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 50 | 15.7.2014 - 24.11.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 50 | 23.4.2010 - 15.7.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 30 | 9.2.2009 - 23.4.2010 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 20 | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kyselka 104, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 15.7.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ubytovací služby nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 20.1.2022 |
provozování solárií | 9.2.2009 |
nestátní zdravotnické zařízení - ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče: rehabilitační a fyzikální medicína fyzioterapie | 9.2.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2009 - 20.1.2022 |
hostinská činnost | 11.6.2008 |
správa a údržba nemovitostí | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
realitní činnost | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
reklamní činnost a marketing | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
technické činnosti v dopravě | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
ubytovací služby | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 21.5.2008 - 9.2.2009 |
člen představenstva | Ing. Vladimír Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | 77, 67972 Zbraslavec |
předseda představenstva | Ing. Michal Gaube MBA |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Jankovcova 1587/8, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Vojtěch Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Vítězná 345, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | Mgr. Vojtěch Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 do 20.1.2022 |
Adresa | Vítězná 345, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | Štěpán Kostelník |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2017 do 28.7.2020 |
Adresa | Větrná 592, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | Vladimír Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Chomutovská 83, 43151 Klášterec nad Ohří |
předseda představenstva | Josef Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 7.2.2017 |
Adresa | Přívozní 766, 43151 Klášterec nad Ohří |
místopředseda představenstva | Štěpán Kostelník |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 7.2.2017 |
Adresa | Větrná 592, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | Vladimír Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 7.2.2017 |
Adresa | Chomutovská 83, 43151 Klášterec nad Ohří |
předseda představenstva | Josef Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 7.2.2017 |
Adresa | Přívozní 766, 43151 Klášterec nad Ohří |
místopředseda představenstva | Štěpán Kostelník |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 7.2.2017 |
Adresa | Větrná 592, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | Vlastimil Platil |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 20.5.2016 |
Adresa | Přívozní 1, 43151 Klášterec nad Ohří |
předseda představenstva | Ing. Stanislav Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 19.2.2013 |
Adresa | Větrná 565, 43151 Klášterec nad Ohří |
místopředseda představenstva | Mgr. Miroslav Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 19.2.2013 |
Adresa | Zahradní 264, 43151 Klášterec nad Ohří |
Člen představenstva | Stanislav Pechouš |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 19.2.2013 |
Adresa | Topolová 579, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen představenstva | PaedDr. Václav Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 11.7.2011 |
Adresa | Tyršova 257, 43151 Klášterec nad Ohří |
Člen představenstva | RSDr. Josef Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 18.3.2009 |
Adresa | Libušina 166, 39165 Bechyně |
Předseda představenstva | Tomáš Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 18.3.2009 |
Adresa | Pražská 105, 43151 Klášterec nad Ohří |
Místopředseda představenstva | Ing. Tomáš Konderla |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 18.3.2009 |
Adresa | Na Nábřeží 764/125, 73601 Havířov-Město |
IČO (identifikační číslo): | 27359174 |
---|---|
Jméno: | Lázně Evženie a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 5. 2008 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Kyselka 104, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27359174 |
---|---|
Firma: | Lázně Evženie a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Ohří |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 5. 2008 |
Sídlo: | Kyselka 104, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
Ostatní sportovní činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |