LAZISE House s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAZISE House s.r.o. (05233607) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Revoluční 1082/8, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 2016 LAZISE House s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LAZISE House s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAZISE House s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 7. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 259924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05233607 | |
Jméno: | LAZISE House s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.7.2016 |
Zapsána dne: | 12.7.2016 |
Základní kapitál | 12 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 11000, Česká republika | 9.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Moravanů 2153/37, Praha 16900, Česká republika | 12.7.2016 - 9.8.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.7.2016 - 6.4.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.7.2016 - 7.12.2020 |
jednatel | Nadiia Chekh |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 |
Adresa | Peremohy 116 , V. Trosnyk, Vynohradovsky okres, Zakarpatska oblast |
jednatel | Oleksandr Zeilyk |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 24.6.2020 |
Adresa | Podgora 29 , Neresnica |
jednatel | Ivan Hasynets |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | 23, 58282 Zvěstovice |
jednatel | Mgr. Jan Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 9.8.2016 |
Adresa | Moravanů 2153/37, 16900 Praha |
IČO: | 05233607 |
---|---|
Firma: | LAZISE House s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 7. 2016 |
Sídlo: | Revoluční 1082/8, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |