LAVLAR COMPANY s.r.o., má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAVLAR COMPANY s.r.o., (27904415) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Turnovská 478/4, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 2007 a je stále aktivní. LAVLAR COMPANY s.r.o., má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LAVLAR COMPANY s.r.o., nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAVLAR COMPANY s.r.o., na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 125471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27904415 | |
Jméno: | LAVLAR COMPANY s.r.o., | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.2007 |
Zapsána dne: | 22.5.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Turnovská 478/4, Praha 18000, Česká republika | 25.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Čs. armády 371/11, Praha 6 16000, Česká republika | 4.2.2009 - 25.4.2017 |
Adresa: | Bělohorská 144/245, Praha 6 16900, Česká republika | 22.5.2007 - 4.2.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.2.2009 |
jednatel | Daria Laznova |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2007 |
Adresa | 8 Vozdušné Armii 34/4, Volgograd |
Jednatel | Daria Laznova |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 |
Adresa | Graždanskij pr. 126/1-38 , Sankt Peterburg |
jednatel | Daria Laznova |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2007 do 25.4.2017 |
Adresa | 8 Vozdušné Armii 34/4, Volgograd |
IČO (identifikační číslo): | 27904415 |
---|---|
Jméno: | LAVLAR COMPANY s.r.o., |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Daria Laznova |
---|
IČO: | 27904415 |
---|---|
Firma: | LAVLAR COMPANY s.r.o., |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 5. 2007 |
Sídlo: | Turnovská 478/4, Praha 18000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |