Laugradus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Laugradus s.r.o. (08744254) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chudenická 1058/32, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2019 a je stále aktivní. Laugradus s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Laugradus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Laugradus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 324444 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08744254 | |
Jméno: | EEZYCANNA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.12.2019 |
Zapsána dne: | 4.12.2019 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chudenická 1058/32, Praha 10200, Česká republika | 23.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 4.12.2019 - 23.6.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Testování, měření, analýzy a kontroly | 23.6.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.12.2019 - 23.6.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.12.2019 - 23.6.2023 |
jednatel | Mgr. Martin Rezek, LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | Bořivojova 688/88, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 do 7.2.2024 |
Adresa | Livornská 427, 10900 Praha |
Jednatel | Ing. Ján Černega |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 23.6.2023 |
Adresa | Pri Váhu 20/20 , Hubová |
Jednatel | Ing. Peter Ižo |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 23.6.2023 |
Adresa | Pri Váhu 5/5 , Hubová |
Jednatel | Ladislav Brodecký |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 25.11.2020 |
Adresa | 104, 67971 Bedřichov |
jednatel | Alexander Tokár |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2019 do 18.12.2019 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 08744254 |
---|---|
Jméno: | Laugradus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 12. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Chudenická 1058/32, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|
IČO: | 08744254 |
---|---|
Firma: | Laugradus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 12. 2019 |
Sídlo: | Chudenická 1058/32, Praha 10200 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Technické zkoušky a analýzy |