LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ (64085171) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 9. 1995 a je stále aktivní. LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 9. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64085171 | |
Jméno: | LATERA INT, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.9.1995 |
Zapsána dne: | 18.9.1995 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.5.2008 č. j. 24Cm 164/2007-10, které nabylo právní moci dne 7.6.2008, byla společnost zrušena s likvidací. | 23.6.2008 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.9.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stupkova 1a, Olomouc 77900, Česká republika | 9.11.1998 |
---|---|---|
Adresa: | Lazecká 70a, Olomouc 77200, Česká republika | 18.9.1995 - 9.11.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.9.1995 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 18.9.1995 |
stavitel | 18.9.1995 - 9.11.1998 |
jednatel | Marián Šimo |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Československé armády 114, 53973 Skuteč |
jednatel | Marián Šimo |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1998 do 18.1.2019 |
Adresa | Albertova 3/C, 77900 Olomouc |
Jednatel | Jiří Rambousek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1995 do 9.11.1998 |
Adresa | Benýškova 4, 77400 Olomouc |
Jednatel | Jiří Švancara |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1995 do 12.11.1996 |
Adresa | Na partkách 10, 77400 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 64085171 |
---|---|
Jméno: | LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Stupkova 413/1, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Marián Šimo |
---|
IČO: | 64085171 |
---|---|
Firma: | LATERA INT, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 9. 1995 |
Sídlo: | , Olomouc |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |