LASTR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LASTR s.r.o. (25646117) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K vodě 3200/3, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1998 LASTR s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LASTR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LASTR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57721 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25646117 | |
Jméno: | LASTR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.1998 |
Zapsána dne: | 16.2.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K vodě 3200/3, Praha 10600, Česká republika | 16.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | K prádelně 1/183, Praha lO , Česká republika | 16.2.1998 - 16.6.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb | 13.1.2022 |
Poskytování zdravotních služeb v oboru ambulantní péče - chirurgie | 28.12.2021 - 13.1.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků výroba zdravotnických prostředků zprostředkování obchodu a služeb poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků testováním měření, analýzy a kontroly | 16.6.2021 |
reklamní a propagační činnost | 26.7.1999 - 14.7.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.2.1998 - 14.7.2015 |
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví | 16.2.1998 - 14.7.2015 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 16.2.1998 - 14.7.2015 |
Jednatel | Jan Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2021 |
Adresa | Záběhlická 3303/60, 10600 Praha |
jednatel | Petr Capoušek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 16.6.2021 |
Adresa | Podle náhonu 3224/63, 14100 Praha |
jednatel | Ing. Evžen Capoušek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.1998 do 22.8.2019 |
Adresa | V bokách I 574/6, Praha 5 |
jednatel | Petr Capoušek |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.2.2016 |
Adresa | Slivenecká 61/14, 15200 Praha |
jednatel | Petr Capoušek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.1998 do 11.12.2013 |
Adresa | Slivenecká 14, Praha 5 |
IČO: | 25646117 |
---|---|
Firma: | LASTR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 2. 1998 |
Sídlo: | K vodě 3200/3, Praha 10600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |