LARYDASE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LARYDASE s.r.o. (28896467) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Láskova 1793/21, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2009 a je stále aktivní. LARYDASE s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o LARYDASE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LARYDASE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 151735 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28896467 | |
Jméno: | LARYDASE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.2009 |
Zapsána dne: | 20.5.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Láskova 1793/21, Praha 14800, Česká republika | 12.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zelená 1990/27, Praha 6 16000, Česká republika | 23.9.2009 - 12.8.2014 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 20.5.2009 - 23.9.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.7.2017 |
jednatel | Ivan Berzyn |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2021 |
Adresa | Mezi vodami 2283/29a, 14300 Praha |
jednatel | Ivan Berzyn |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2021 do 27.11.2021 |
Adresa | Klapálkova 2244/13, 14900 Praha |
jednatel | Ludvík Pek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2019 do 28.5.2021 |
Adresa | 14, 25721 Mrač |
jednatel | Markéta Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2017 do 12.8.2019 |
Adresa | 173, 25241 Libeř |
jednatel | Pavel Vyoral |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 24.7.2017 |
Adresa | Husova 849, 76361 Napajedla |
jednatel | Pavel Vyoral |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 24.7.2017 |
Adresa | Husova 849, 76361 Napajedla |
jednatel | Kateřina Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2012 do 12.8.2014 |
Adresa | U Sanopzu 1783/5, 15000 Praha 5 |
jednatel | Renáta Kvardová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2009 do 23.2.2012 |
Adresa | Římská 1196/29, 12000 Praha 2 |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2009 do 23.9.2009 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28896467 |
---|---|
Jméno: | LARYDASE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 5. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Láskova 1793/21, Praha 14800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ludvík Pek |
---|
IČO: | 28896467 |
---|---|
Firma: | LARYDASE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2009 |
Sídlo: | Láskova 1793/21, Praha 14800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |