LaRu, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LaRu, s.r.o. (29214939) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2010 a je stále aktivní. LaRu, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LaRu, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LaRu, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29214939 | |
Jméno: | LaRu, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.4.2010 |
Zapsána dne: | 28.4.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 28.4.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 28.4.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2010 |
jednatel | Alžběta Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | 15, 59253 Strážek |
jednatel | Alžběta Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 6.12.2018 |
Adresa | U Továrny 125, 39468 Žirovnice |
jednatel | Vladimír Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 11.4.2018 |
Adresa | Drobného 311/46, 60200 Brno |
jednatel | Rudolf Lopaška |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 11.4.2018 |
Adresa | Lidická 701/21, 60200 Brno |
jednatel | Rudolf Lopaška |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2010 do 28.4.2010 |
Adresa | Lidická 701/21, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29214939 |
---|---|
Jméno: | LaRu, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Alžběta Čermáková |
---|
IČO: | 29214939 |
---|---|
Firma: | LaRu, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 4. 2010 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |