LAREK v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAREK v.o.s. v likvidaci (24686948) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Zenklova 610/154, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2010 a je stále aktivní. LAREK v.o.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LAREK v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAREK v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 72336 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24686948 | |
Jméno: | LAREK v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 26.5.2010 |
Zapsána dne: | 26.5.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 79 Cm 108/2022-2 ze dne 27.5.2022, které nabylo právní moci dne 28.6.2022 bylo zahájeno řízení o jmenování likvidátora a likvidátorem byl jmenován Mgr. Robert Hynek. | 29.7.2022 | |
Společnost se na základě ust. § 113 odst. 1 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve spojení s ust. § 169 odst. 1 občanského zákoníku zrušuje s likvidací. | 5.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zenklova 610/154, Praha 18000, Česká republika | 16.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Zenklova 610/154, Praha 8 18000, Česká republika | 26.5.2010 - 16.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.5.2010 - 11.5.2022 |
společník | Myroslav Varha |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2017 |
Adresa | Krásova 802/25, 13000 Praha |
společník | Melaniya Prodan |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | 73, Lysyčevo |
společník | Svitlana Turchyn |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Dovbuša 102A/13 , Kolomyja |
společník | Vasyl Kabal |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Bilyn 120, Rachiv |
společník | Karolina Fornalchyk |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | 48, Zaškiv |
společník | Mykhaylo Katrynets |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Š.Vajdy 12, Hrušněvo |
společník | Yaroslav Maksymets |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Miru 13, Rokosovo |
společník | Eduard Diachenko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Černjachovského 12, Kyjev |
společník | Vasyl Koshilko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Molodižna 2, Treble |
společník | Vira Hershun |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Holovna 6, Tarasivka |
společník | Vita Hodvan |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Verchovynská 21B , Rachiv |
společník | Oksana Ochkan |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | 34, Zaderevač |
společník | Ghenadie Voicu |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Horma 23, Chicianu |
společník | Oleksandr Pylypchuk |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Brid 6, Synjučin |
společník | Volodymyr Tymoshenko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Drotnici 20, Vynogradovo |
společník | Mykhaylo Lavruk |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Kosivska 124, Stary Kruty |
společník | Roman Vodosh |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Ševčenka 29, Dilove |
společník | Ivanna Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Jasenovecká 7, Verchnyj Strusyn |
společník | Mariia Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Jasenovecká 7, Verchnyj Strusyn |
společník | Irena Diachenko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Černjachovského 12, Kyjev |
společník | Iryna Sheyko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Oleni Mohol 23, Volodimir Volensky |
společník | Mykhaylo Lynko |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | 128, Mydjanica |
společník | Lilian Mitablinda |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Anenii 5, Vulkanesti |
společník | Vasyl Mikesh |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Partyzánská 60, Zabaltja |
společník | Andrii Sidor |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Miru 6, Zahattja |
společník | Oleksiy Matishak |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Lenina 169, Hlavkivka |
společník | Vitaliy Chupak |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | B.Chmelnického 103/16, Rachiv |
společník | Igor Popescu |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Sorolova 6, Volovo |
společník | Vasyl Seryuha |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 |
Adresa | Pidhirna 21, Hrševo |
společník | Myroslava Kadar |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 |
Adresa | Lavriščeva , Užhorod |
společník | Anton Baron |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 |
Adresa | Husitská 91/17, 13000 Praha |
společník | Ihor Chvak |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 |
Adresa | 1.máje 672, Štětí |
společník | Mykhaylo Shykula |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 |
Adresa | Sobranecká , Užhorod |
společník | Mykhailo Oros |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Květná 739, 33701 Rokycany |
společník | Mykhailo Oros |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2017 do 7.8.2021 |
Adresa | 7, 33822 Svojkovice |
společník | Nicolae Dron |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 18.12.2017 |
Adresa | Mira 7, Cimislia |
společník | Myroslav Varha |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 18.12.2017 |
Adresa | Krásova 802/25, 13000 Praha |
společník | Nicolae Dron |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 18.12.2017 |
Adresa | Mira 7, Cimislia |
společník | Myroslav Varha |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 18.12.2017 |
Adresa | Krásova 802/25, 13000 Praha |
společník | Mykhailo Oros |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 3.6.2017 |
Adresa | Květná 739, 33701 Rokycany |
společník | Myroslava Kadar |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | Pod Lipami 2558/39, 13000 Praha 3 |
společník | Mykhaylo Shykula |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | Pod Lipami 2558/39, 13000 Praha 3 |
společník | Anton Baron |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | Husitská 91/17, 13000 Praha 3 |
společník | Myroslav Varha |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | Budyšínská 348, 18000 Praha 8 |
společník | Mykhailo Oros |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | Roháčova 94, Písek |
společník | Ihor Chvak |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 16.11.2015 |
Adresa | 1.máje 672, Štětí |
společník | Roman Vodosh |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 26.5.2010 |
Adresa | Ševčenka 29, Dilove |
IČO (identifikační číslo): | 24686948 |
---|---|
Jméno: | LAREK v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Zenklova 610/154, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Turchyn |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oksana Ochkan |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Koshilko |
Člen statutárního orgánu: | Oleksiy Matishak |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Lavruk |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Pylypchuk |
Člen statutárního orgánu: | Eduard Diachenko |
Člen statutárního orgánu: | Irena Diachenko |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Shykula |
Člen statutárního orgánu: | Myroslava Kadar |
Člen statutárního orgánu: | Vitaliy Chupak |
Člen statutárního orgánu: | Karolina Fornalchyk |
Člen statutárního orgánu: | Vira Hershun |
Člen statutárního orgánu: | Mykhailo Oros |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Kabal |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Katrynets |
Člen statutárního orgánu: | Melaniya Prodan |
Člen statutárního orgánu: | Vita Hodvan |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Tymoshenko |
Člen statutárního orgánu: | Ghenadie Voicu |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Chvak |
Člen statutárního orgánu: | Ivanna Pavlovych |
Člen statutárního orgánu: | Igor Popescu |
Člen statutárního orgánu: | Myroslav Varha |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Mikesh |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Lynko |
Člen statutárního orgánu: | Roman Vodosh |
Člen statutárního orgánu: | Andrii Sidor |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Seryuha |
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Maksymets |
Člen statutárního orgánu: | Lilian Mitablinda |
Člen statutárního orgánu: | Iryna Svyda |
Člen statutárního orgánu: | Anton Baron |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Cojocaru |
IČO: | 24686948 |
---|---|
Firma: | LAREK v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 5. 2010 |
Sídlo: | Zenklova 610/154, Praha 18000 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Poskytování ostatních osobních služeb |