LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci (47783222) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 1993 a je stále aktivní. LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47783222 | |
Jméno: | LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.1.1993 |
Zapsána dne: | 25.1.1993 | |
Valná hromada společnosti dne 25.6.2009 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací. | 13.7.2009 |
Základní kapitál | 420 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.3.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.1993 - 25.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 3078, Varnsdorf 40747, Česká republika | 7.4.1995 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Národní č. 512, Varnsdorf 40747, Česká republika | 25.1.1993 - 7.4.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 22.10.2003 |
řeznictví a uzenářství | 7.4.1995 |
vodoinstalatérství | 25.1.1993 |
silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů | 25.1.1993 |
hostinská činnost /bez ubytovacích zařízení/ | 25.1.1993 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zák. 455/91 Sb. | 25.1.1993 |
Jednatel | Miroslav Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 |
Adresa | Skalní 2151, 40747 Varnsdorf |
Jednatel | Jaroslav Langr |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 |
Adresa | Kostelní 1847, 40747 Varnsdorf |
Jednatel | Miroslav Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1993 do 24.12.2015 |
Adresa | Skalní 2151, Varnsdorf |
Jednatel | Jaroslav Langr |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1995 do 24.12.2015 |
Adresa | Kostelní 1847, Varnsdorf |
Jednatel | Jaroslav Langr |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1993 do 7.4.1995 |
Adresa | Husova 2633, Varnsdorf |
IČO (identifikační číslo): | 47783222 |
---|---|
Jméno: | LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Generála Svobody 3078, Varnsdorf 40747 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 21. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Řezníček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Langr |
IČO: | 47783222 |
---|---|
Firma: | LARED Vdf, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Varnsdorf |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 1. 1993 |
Sídlo: | Generála Svobody 3078, Varnsdorf 40747 |
---|
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |