Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci (03873692) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na křečku 365/5, 10900 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2015 a je stále aktivní. Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 239202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03873692 | |
Jméno: | Lanua pro Kosmas, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.3.2015 |
Zapsána dne: | 11.3.2015 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 28.8.2024 byla společnost zrušena s likvidací s účinností ke dni 28.8.2024. | 28.8.2024 | |
Oznámení o vstupu společnosti do likvidace: Tímto oznamujeme, že společnost Lanua CZ, s.r.o., se sídlem Na křečku 365/5, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ 03873692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239202, vstoupila dne 28.8.2024 do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. Likvidátorem byl jmenován Ing. Zdeněk Ševčík, nar. 25.8.1953, pobyt Slezská 4769, 760 05 Zlín. Výzva pro věřitele a jiné osoby a orgány k přihlášení pohledávek, popř. jiných práv: Tímto vyzýváme věřitele a jiné osoby a orgány dotčené likvidací společnosti Lanua CZ, s.r.o., se sídlem Na křečku 365/5, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ 03873692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239202, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, které mají za společností Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci, a to ve lhůtě tří měsíců od dne druhého zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku (ve smyslu ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.). Přihlášky pohledávek, popř. jiných práv, zasílejte na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ID: eg6yr5b. | 28.8.2024 |
Základní kapitál | 8 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.2024 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2015 - 4.3.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na křečku 365/5, Praha 10900, Česká republika | 20.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Pobřežní 297/14, Praha 18600, Česká republika | 1.1.2016 - 20.5.2020 |
Adresa: | Roháčova 145/14, Praha 13000, Česká republika | 30.6.2015 - 1.1.2016 |
Adresa: | Milíčova 67/13, Praha 13000, Česká republika | 11.3.2015 - 30.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Překladatelská a tlumočnická činnost | 4.3.2024 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 4.3.2024 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 4.3.2024 |
Zámečnictví, nástrojářství | 4.3.2024 |
Zednictví | 4.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2015 - 4.3.2024 |
jednatel | Ivan Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | K Vodojemu 4321/2, 76701 Kroměříž |
jednatel | Ing. Martina Fuková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 30.6.2016 |
Adresa | Květnového vítězství 1741/4, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Eva Jabůrková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 30.6.2016 |
Adresa | Počernická 468/42, 10800 Praha |
jednatel | Ing. Igor Mrva |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 1.1.2016 |
Adresa | Agátová 7/G , Bratislava |
jednatel | Ing. Karol Biermann |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 17.9.2015 |
Adresa | Kloboukova 1246/47, 14800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03873692 |
---|---|
Jméno: | Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 2015 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Na křečku 365/5, Praha 10900 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivan Doubrava |
---|
IČO: | 03873692 |
---|---|
Firma: | Lanua CZ, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 2015 |
Sídlo: | Na křečku 365/5, Praha 10900 |
---|
Rozmnožování nahraných nosičů |
Výroba zámků a kování |
Výroba nástrojů a nářadí |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |