LANKOR spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LANKOR spol. s r.o. (27344738) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Libušina 81/1, 41503 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2008 a je stále aktivní. LANKOR spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LANKOR spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LANKOR spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27344738 | |
Jméno: | LANKOR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.1.2008 |
Zapsána dne: | 14.1.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Libušina 81/1, Teplice 41503, Česká republika | 3.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Jungmannova 766/2, Teplice 41501, Česká republika | 27.1.2015 - 3.11.2021 |
Adresa: | Havlíčkova 382/6, Teplice 41501, Česká republika | 14.1.2008 - 6.4.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služeby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.3.2009 |
pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor | 27.3.2009 |
realitní činnost | 14.1.2008 - 27.3.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 14.1.2008 - 27.3.2009 |
Jednatel | Evgeny Likhanin |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2015 |
Adresa | Varšavskaja 69/3-7 , 191000 Sankt Peterburg, |
Jednatel | Svetlana Korsuntseva |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 |
Adresa | Tyršova 701/5, 41901 Duchcov |
Jednatel | Sergey Likhanin |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 |
Adresa | Tyršova 701/5, 41901 Duchcov |
Jednatel | Svetlana Korsuntseva |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2015 do 15.10.2021 |
Adresa | Jungmannova 766/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Sergej Likhaninn |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2015 do 15.10.2021 |
Adresa | Jungmannova 766/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Sergej Likhanin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 27.1.2015 |
Adresa | , Sankt Peterburg, Zacharjevskaja 33-15 |
Jednatel | Evgeny Likhanin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 27.1.2015 |
Adresa | , Sankt Peterburg, Vasiljevskij ostrov 8-73/23 |
Jednatel | Svetlana Korsuntseva |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2008 do 27.1.2015 |
Adresa | , Sankt Peterburg, 8 Linie Vasilevského ostrova 73-23-6 |
IČO (identifikační číslo): | 27344738 |
---|---|
Jméno: | LANKOR spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jungmannova 766/2, Teplice 41501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Evgeny Likhanin |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Svetlana Korsuntseva |
Člen statutárního orgánu: | Sergey Likhanin |
IČO: | 27344738 |
---|---|
Firma: | LANKOR spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 1. 2008 |
Sídlo: | Libušina 81/1, Teplice 41503 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |