LAMAREX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAMAREX s.r.o. (25714139) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ocelářská 392/9, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1998 a je stále aktivní. LAMAREX s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LAMAREX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAMAREX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63601 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25714139 | |
Jméno: | LAMAREX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.1998 |
Zapsána dne: | 27.11.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 16.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.9.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.1998 - 16.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ocelářská 392/9, Praha 9 19000, Česká republika | 18.9.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Pekárnami 213/8, Praha 9 19000, Česká republika | 21.3.2007 - 18.9.2007 |
Adresa: | Nebušická čp.86, Praha 6 - Nebušice 16400, Česká republika | 22.8.2002 - 21.3.2007 |
Adresa: | Bachova 1569/24, Praha 4 14900, Česká republika | 27.11.1998 - 22.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona | 16.9.2014 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 4.4.2008 - 16.9.2014 |
výroba potravinářských výrobků | 4.4.2008 - 16.9.2014 |
zprostředkování zaměstnání bezplatně a za úhradu ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. | 31.3.2008 |
překladatelská a tlumočnická činnost | 31.3.2008 - 16.9.2014 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 31.3.2008 - 16.9.2014 |
balicí činnosti | 31.3.2008 - 16.9.2014 |
správa a údržba nemovitostí | 31.3.2008 - 16.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.6.2000 - 16.9.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné | 27.11.1998 - 16.9.2014 |
jednatel | Taťána Birka |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2021 |
Adresa | Nušlova 2285/35, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Stefan Pentsak |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 |
Adresa | Nušlova 2285/35, 15800 Praha |
jednatel | Taťána Birka |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2019 do 26.6.2021 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
jednatel | Taťjana Michajlovna Birka |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 3.4.2019 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
jednatel | Tetyana Birka |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 do 21.2.2019 |
Adresa | Nušlova 2285/35, 15800 Praha |
jednatel | Birka Tetyana |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2007 do 16.9.2014 |
Adresa | Běhounkova 2455/45, 15800 Praha 5 |
jednatel | Ing. Stefan Pentsak |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2007 do 16.9.2014 |
Adresa | Běhounkova 245545, 15800 Praha 5 |
jednatel | Birka Tetyana |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 21.3.2007 |
Adresa | Pekařská 3, Praha 5 |
jednatel | Marina Indrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2000 do 22.8.2002 |
Adresa | Valentova 17/1729, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ladislav Jindra |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1998 do 15.6.2000 |
Adresa | Bachova 1569/24, 14900 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25714139 |
---|---|
Jméno: | LAMAREX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 1998 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ocelářská 392/9, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing Stefan Pentsak |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Taťána Birka |
IČO: | 25714139 |
---|---|
Firma: | LAMAREX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 1998 |
Sídlo: | Ocelářská 392/9, Praha 19000 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti související se zaměstnáním |
Balicí činnosti |