LAGUNA JULA PLUS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAGUNA JULA PLUS s.r.o. (25033344) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1998 a již ukončila svou činnost. LAGUNA JULA PLUS s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LAGUNA JULA PLUS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAGUNA JULA PLUS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25033344 | |
Jméno: | LAGUNA JULA PLUS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.1998 |
Zapsána dne: | 2.3.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrbenského 1082/30, Most 43401, Česká republika | 2.3.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 2.3.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.3.1998 |
Jednatel | Igor Konorev |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2005 |
Adresa | , Sevastopol, Nachimová 12/3, Ukrajina, v ČR Most, Jana Kříže 710/893 |
Jednatel | Ing. Ivan Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 11.3.2005 |
Adresa | Vrbenského 1082/30, Most |
IČO (identifikační číslo): | 25033344 |
---|---|
Jméno: | LAGUNA JULA PLUS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bohuslava Vrbenského 1082/30, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Přerušeno od | 16. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Igor Konorev |
---|
IČO: | 25033344 |
---|---|
Firma: | LAGUNA JULA PLUS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1998 |
Sídlo: | , Most |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |