Ladislava SOUKALOVÁ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ladislava SOUKALOVÁ (15300587) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ladislava SOUKALOVÁ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ladislava SOUKALOVÁ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 15300587 |
---|---|
Jméno: | Ladislava SOUKALOVÁ |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 1990 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Jenečská 426/72, Praha 16100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislava Soukalová |
---|
IČO: | 15300587 |
---|---|
Firma: | Ladislava SOUKALOVÁ |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 13. 12. 1990 |
Sídlo: | Jenečská 426/72, Praha 16100 |
---|
Výroba oděvů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vzdělávání |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |