LACUS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LACUS CZ s.r.o. (25832948) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hynaisova 790/12, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1999 LACUS CZ s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o LACUS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LACUS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20296 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25832948 | |
Jméno: | LACUS CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.1999 |
Zapsána dne: | 12.3.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hynaisova 790/12, Ostrava 70900, Česká republika | 12.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Hynaisova 790/12, Ostrava 70900, Česká republika | 12.3.1999 - 12.8.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 18.1.2024 |
Velkoobchod a maloobchod | 18.1.2024 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 18.1.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.8.2014 - 18.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2009 - 12.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.3.1999 - 1.7.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 12.3.1999 - 1.7.2009 |
poradenská činnost | 12.3.1999 - 1.7.2009 |
jednatel | MUDr. Ivo Raška |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 |
Adresa | Bezručova 313, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Miroslav Kubiczek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 |
Adresa | Palackého 509, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Miroslav Kubiczek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 12.8.2014 |
Adresa | Palackého 509, 73961 Třinec |
jednatel | MUDr. Ivo Raška |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1999 do 12.8.2014 |
Adresa | Bezručova 313, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Miroslav Kubiczek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 1.7.2009 |
Adresa | Palackého 399, 73961 Třinec |
IČO: | 25832948 |
---|---|
Firma: | LACUS CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 3. 1999 |
Sídlo: | Hynaisova 790/12, Ostrava 70900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |