LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci (25741144) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štítného 402/14, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1999 a je stále aktivní. LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25741144 | |
Jméno: | Mevsim s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.1999 |
Zapsána dne: | 26.2.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 2338/2022- 4 ze dne 26.9.2022, které nabylo právní moci dnem 25.10.2022, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.11.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štítného 402/14, Praha 13000, Česká republika | 25.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Čimelická 957/1, Praha 4 14000, Česká republika | 31.7.2007 - 25.5.2015 |
Adresa: | Kloboučnická 1425/13, Praha 4 14000, Česká republika | 2.3.2006 - 31.7.2007 |
Adresa: | Pod Hrází 136/1, Praha 8 , Česká republika | 26.2.1999 - 2.3.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2015 |
silniční motorová doprava nákladní | 31.7.2007 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.2.1999 - 25.5.2015 |
jednatel | Jovica Miljković |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 |
Adresa | Milovana Ničiforovića 23G , Beograd |
Jednatel | Jovica Mitrevski |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 |
Adresa | P. Hakov , Skopje |
Jednatel | Darko Mitrovski |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 |
Adresa | Agino Selo , Kumanovo |
jednatel | Milenko Lacmanović |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 do 25.5.2015 |
Adresa | 31, 35731 Horní Slavkov |
jednatel | Andrej Sinanovič |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2006 do 29.11.2006 |
Adresa | Vítězná 145/59, Karlovy Vary |
Jednatel | Kenan Bilkay |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 2.3.2006 |
Adresa | Pod Hrází 136/1, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 25741144 |
---|---|
Jméno: | LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Štítného 402/14, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 8. 2. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jovica Miljković |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Darko Mitrovski |
Člen statutárního orgánu: | Jovica Mitrevski |
IČO: | 25741144 |
---|---|
Firma: | LACMAN Compani Gb s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 1999 |
Sídlo: | Štítného 402/14, Praha 13000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |