Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. (62029754) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Josefa 118, 53009 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 1994 a je stále aktivní. Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7160 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62029754 | |
Jméno: | Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.11.1994 |
Zapsána dne: | 17.11.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.7.2014 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 20. 10. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 17.11.1994 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.10.2016 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.2014 - 25.10.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.11.1994 - 21.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Josefa 118, Pardubice 53009, Česká republika | 2.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Josefa 118, Pardubice 53009, Česká republika | 22.4.1998 - 2.11.2016 |
Adresa: | Trnovská 159, Pardubice 53353, Česká republika | 17.11.1994 - 22.4.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost | 7.12.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 7.12.2023 |
Hostinská činnost | 7.12.2023 |
Pekařství, cukrářství | 7.12.2023 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 7.12.2023 |
Provoz soukromé školy - hotelové školy a středního odborného učiliště | 17.11.1994 |
jednatel | Mgr. Ing. Hana Janiková MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Na Záboří 141, 53002 Pardubice |
jednatel | Ing. Ivana Zdražilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2024 |
Adresa | Marie Pujmanové 234, 53351 Pardubice |
jednatel | Ing. Renata Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2023 |
Adresa | Dlouhá 211, 53002 Mikulovice |
jednatel | Ing. Marek Vodochodský |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2023 |
Adresa | Jiránkova 2204, 53002 Pardubice |
jednatel | Ivana Zdražilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 15.1.2024 |
Adresa | Marie Pujmanové 234, 53351 Pardubice |
jednatel | Ing. Renata Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 18.9.2020 |
Adresa | Dlouhá 211, 53002 Mikulovice |
Jednatel | PaedDr. Zdeněk Macl |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2017 do 18.2.2020 |
Adresa | 3, 53002 Úhřetická Lhota |
Jednatel | PaedDr. Zdeněk Macl |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2014 do 16.12.2017 |
Adresa | K Blahobytu 2499, 53002 Pardubice |
jednatel | Ivanka Hamáčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2014 do 15.11.2016 |
Adresa | Prodloužená 267, 53009 Pardubice |
Jednatel | Libuše Vodochodská |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2014 do 15.11.2016 |
Adresa | K Olšině 147, 53009 Pardubice |
Jednatel | Libuše Vodochodská |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 21.7.2014 |
Adresa | K Olšině 147, 53009 Pardubice |
jednatel | Ivanka Hamáčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2006 do 21.7.2014 |
Adresa | Prodloužená 267, 53009 Pardubice |
Jednatel | PaedDr. Zdeněk Macl |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2010 do 21.7.2014 |
Adresa | K Blahobytu 2499, 53002 Pardubice |
Jednatel | PaedDr. Zdeněk Macl |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1994 do 13.8.2010 |
Adresa | Pichlova 2533, 53002 Pardubice |
Jednatel | Libuše Vodochodská |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1994 do 20.3.2000 |
Adresa | K Olšině 147, 53009 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 62029754 |
---|---|
Jméno: | Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | U Josefa 118, Pardubice 53009 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2012 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing., Mgr. Hana Janíková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivana Zdražilová |
IČO: | 62029754 |
---|---|
Firma: | Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice II |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 11. 1994 |
Sídlo: | U Josefa 118, Pardubice 53009 |
---|
Střední odborné vzdělávání na učilištích |
Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách |