Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. (02559803) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hroznatova 772/8, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2014 Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 42717 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02559803 | |
Jméno: | TRAMINCORP CZECH s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.1.2014 |
Zapsána dne: | 17.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu:1 | 17.1.2014 - 18.2.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hroznatova 772/8, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 17.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Na Ovčáckém 411, Vysoký Újezd 26716, Česká republika | 28.5.2021 - 17.8.2022 |
Adresa: | Braunerova 563/7, Praha 18000, Česká republika | 17.1.2014 - 28.5.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností: 1/ Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 2/ Testování, měření, analýzy a kontroly | 17.8.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 21.6.2021 - 17.8.2022 |
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů | 18.2.2015 - 28.5.2021 |
vyhledávání a průzkum vyhrazených nerostů | 17.2.2014 - 18.2.2015 |
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
zajišťování a likvidace starých důlních děl | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetě úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu | 17.2.2014 - 28.5.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.1.2014 - 9.4.2021 |
jednatel | Michal Horáček MBA, PMP |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 |
Adresa | Ke Kačáku 309, 27362 Družec |
jednatel | JUDr. Libor Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 |
Adresa | Na Ovčáckém 411, 26716 Vysoký Újezd |
jednatel | Michal Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2014 do 13.12.2019 |
Adresa | Ke Kačáku 309, 27362 Družec |
jednatel | JUDr. Libor Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 15.10.2015 |
Adresa | Na Pernikářce 776/28, 16000 Praha |
jednatel | Daniel Janků |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2014 do 17.2.2014 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha 1 |
IČO: | 02559803 |
---|---|
Firma: | Laboratories Airmedic NGS Molecular s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 1. 2014 |
Sídlo: | Hroznatova 772/8, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |