LABOR13 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LABOR13 s.r.o. (28214196) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Františka Křížka 362/1, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. LABOR13 s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o LABOR13 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LABOR13 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 133063 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28214196 | |
Jméno: | LABOR13 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.2007 |
Zapsána dne: | 17.12.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Františka Křížka 362/1, Praha 17000, Česká republika | 23.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Dělnická 13, Praha 7 17000, Česká republika | 17.12.2007 - 23.5.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 17.12.2007 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 17.12.2007 |
velkoobchod | 17.12.2007 - 14.10.2014 |
realitní činnost | 17.12.2007 - 14.10.2014 |
návrhářská, designérská a aranžérská činnost | 17.12.2007 - 14.10.2014 |
jednatel | Albert Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2019 |
Adresa | Františka Křížka 460/15, 17000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Bardoděj |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 |
Adresa | Křižíkova 53/52a, 18600 Praha |
jednatel | Ing.Arch. Martin Vomastek |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 |
Adresa | Verdunská 941/30, 16000 Praha |
jednatel | Albert Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 2.6.2019 |
Adresa | Františka Křížka 460/15, 17000 Praha 7 |
jednatel | Ing.Arch. Martin Vomastek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 do 3.8.2016 |
Adresa | Chabařovická 1329/9, 18200 Praha |
jednatel | Ing.Arch. Martin Vomastek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 do 3.8.2016 |
Adresa | Chabařovická 1329/9, 18200 Praha |
jednatel | Ing.Arch. Martin Vomastek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 1.10.2015 |
Adresa | Chabařovická 1329/9, 18200 Praha 8 |
jednatel | Ing. Jiří Bardoděj |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 14.10.2014 |
Adresa | U Sluncové 604/7, 18600 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 28214196 |
---|---|
Jméno: | LABOR13 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Dělnická 541/13, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Bardoděj |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing.Arch. Martin Vomastek |
Člen statutárního orgánu: | Albert Pražák |
IČO: | 28214196 |
---|---|
Firma: | LABOR13 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2007 |
Sídlo: | Dělnická 541/13, Praha 17000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |