LAAX development a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
LAAX development a.s. v likvidaci (26795710) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lipová alej 695/1, 15400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2003 LAAX development a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o LAAX development a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro LAAX development a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 9523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26795710 | |
Jméno: | LAAX development a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.11.2003 |
Zapsána dne: | 30.1.2003 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 1224/2018- 5 ze dne 11.9.2018, které nabylo právní moci dnem 15.10.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 8.11.2018 | |
Společnost LAAX development s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou LAAX development a.s. na základě usnesení valné hromady konané dne 29.9.2003. Rozhodný den pro změnu právní formy je den 30. 6.2003. | 10.11.2003 | |
Společnost LAAX development s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou LAAX development a.s. na základě usnesení valné hromady konané dne 29.9.2003. Rozhodný den pro změnu právní formy je den 30 .6.2003. | 10.11.2003 - 10.11.2003 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.11.2003 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 16.7.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 10.11.2003 - 16.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipová alej 695/1, Praha 5 15400, Česká republika | 4.7.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Dělnická 475/43, Praha 7 17000, Česká republika | 30.12.2010 - 4.7.2011 |
Adresa: | Kopaninská 314, Ořech 25225, Česká republika | 16.7.2010 - 30.12.2010 |
Adresa: | Bílkova 869/12, Praha 1 11000, Česká republika | 12.8.2004 - 16.7.2010 |
Adresa: | Dolní nám. 18/308, Opava 74601, Česká republika | 30.1.2003 - 12.8.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.7.2010 |
zprostředkování obchodu | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
specializovaný maloobchod | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
správa a údržba nemovitostí | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
reklamní činnost a marketing | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
zprostředkování služeb | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
realitní činnost | 30.1.2003 - 10.11.2003 |
Zprostředkování obchodu | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
Specializovaný maloobchod | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
Správa a údržba nemovitostí | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
Reklamní činnost a marketing | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
Zprostředkování služeb | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
Realitní činnost | 30.1.2003 - 16.7.2010 |
člen představenstva | Jan Mattis |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 18.10.2013 |
Adresa | Svornosti 86/2, 73601 Havířov |
člen představenstva | Rostislav Černík |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Dolní nám. 308/18, 74601 Opava |
člen představenstva | Ing. Michal Miťka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Kopaninská 314, 25225 Ořech |
předseda představenstva | Ing. Věra Miťková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Pod Skálou 131, 37382 Boršov nad Vltavou |
předseda představenstva | Ing. Michal Miťka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2010 do 30.12.2010 |
Adresa | Kopaninská 314, 25225 Ořech |
člen představenstva | Ing. Věra Miťková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2010 do 30.12.2010 |
Adresa | Pod Skálou 131, 37382 Boršov nad Vltavou |
člen představenstva | Ing. Marek Gjonlič |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 16.7.2010 |
Adresa | Strossmayerova 2181/9, 74601 Opava |
předseda představenstva | Lucie Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2007 do 16.7.2010 |
Adresa | U Křížku 1403/4, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Jiří Wojnar |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2007 do 16.7.2010 |
Adresa | Antonína Sovy 1485/29, 74705 Opava |
člen představenstva | František Lebeda |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 21.9.2007 |
Adresa | Stojanova 577/1, 74601 Opava |
předseda představenstva | Jiří Wojnar |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 21.9.2007 |
Adresa | Antonína Sovy 1485/29, 74705 Opava |
jednatel | Jiří Wojnar |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2003 do 10.11.2003 |
Adresa | Antonína Sovy 29, Opava |
Jednatel | Rostislav Černík |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 10.11.2003 |
Adresa | Dolní náměstí 18/308, Opava |
Jednatel | Ing. Ivana Dombková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 10.11.2003 |
Adresa | Na pomezí 40, Opava |
IČO: | 26795710 |
---|---|
Firma: | LAAX development a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 1. 2003 |
Sídlo: | Lipová alej 695/1, Praha 15400 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |