La Cani, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
La Cani, spol. s r.o. (26897156) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Buková 6028, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2003 a je stále aktivní. La Cani, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o La Cani, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro La Cani, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43445 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26897156 | |
Jméno: | La Cani, spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.6.2003 |
Zapsána dne: | 4.6.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.8.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Buková 6028, Zlín 76001, Česká republika | 6.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Buková 6028, Zlín 76001, Česká republika | 19.9.2011 - 6.8.2015 |
Adresa: | Buková 1722, Zlín 76001, Česká republika | 4.6.2003 - 19.9.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 6.8.2015 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 6.8.2015 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 6.8.2015 |
péče o dítě do tří let věku v denním režimu | 6.8.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.9.2011 |
hostinská činnost | 19.9.2011 |
specializovaný maloobchod | 4.6.2003 - 19.9.2011 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 4.6.2003 - 19.9.2011 |
jednatel | Robert Dobízl |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 |
Adresa | Buková 6028, 76001 Zlín |
jednatel | Marcel Baštinec |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | 88, 79823 Tvorovice |
jednatel | Jiří Dobízl |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 do 26.8.2024 |
Adresa | Okružní 4699, 76005 Zlín |
jednatel | Marcel Baštinec |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 7.9.2023 |
Adresa | Štěrkoviště 1292, 76502 Otrokovice |
jednatel | Táňa Dobízl Bujáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2011 do 6.8.2015 |
Adresa | Buková 6028, 76001 Zlín |
jednatel | Robert Dobízl |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2011 do 6.8.2015 |
Adresa | Buková 6028, 76001 Zlín |
jednatel | Robert Dobízl |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 19.9.2011 |
Adresa | Okružní 4699, 76005 Zlín |
jednatel | David Stoppani |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2006 do 19.9.2011 |
Adresa | Podlesí IV 4960, 76005 Zlín |
jednatel | Nikol Hamrlíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 17.3.2006 |
Adresa | Kamenec 1138, 76302 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 26897156 |
---|---|
Jméno: | La Cani, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 6. 2003 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Buková 6028, Zlín 76001 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Dobízl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marcel Baštinec |
IČO: | 26897156 |
---|---|
Firma: | La Cani, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 2003 |
Sídlo: | Buková 6028, Zlín 76001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Skladování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |