La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci (28234936) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nušlova 2297/59, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2008 La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 134266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28234936 | |
Jméno: | La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.1.2008 |
Zapsána dne: | 28.1.2008 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 77 Cm 6/2018-30 ze dne 18.4.2019 byl zrušen zápis o výmazu společnosti . Usnesení nabylo právní moci dne 7.12.2019. Společnost vstupuje do likvidace. | 29.1.2020 | |
Notářským zápisem, sp.zn. N 1046/2015, NZ 1135/2015, sepsaným dne 23.10.2015, bylo jediným společníkem rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.11.2015 a byl jmenován likvidátor. | 9.12.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nušlova 2297/59, Praha 15800, Česká republika | 28.3.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Stříbrná Lhota 747, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 28.1.2008 - 28.3.2013 |
jednatel | Peter James Morrison |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 |
Adresa | Kingsley Drive 39, 2316 Boat Harbour NSW |
jednatel | Katherine Lillian Walker |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 9.5.2013 |
Adresa | Kingsley Drive 39, 2316 Boat Harbour NSW |
IČO: | 28234936 |
---|---|
Firma: | La Bonne Vie Prague s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 1. 2008 |
Sídlo: | Nušlova 2297/59, Praha 15800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |