La Boheme CR s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
La Boheme CR s.r.o. v likvidaci (26166950) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podnikatelská 267, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2000 La Boheme CR s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o La Boheme CR s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro La Boheme CR s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 3. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 76261 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26166950 | |
Jméno: | La Boheme CR s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.2000 |
Zapsána dne: | 28.3.2000 | |
Rozhodnutím jediného společníka se společnost zrušuje s likvidací, a to ke dni 1.5. 2010. | 8.5.2010 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podnikatelská 267, Praha 9 19011, Česká republika | 21.5.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Šlitrova 2013, Praha 9 19016, Česká republika | 28.3.2000 - 21.5.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné | 28.3.2000 - 21.5.2009 |
jednatel | Josef Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Šlitrova 2013, 19016 Praha |
jednatel | Josef Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2009 do 20.7.2021 |
Adresa | Šlitrova 2013, 19016 Praha 9 |
jednatel | Josef Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2000 do 21.5.2009 |
Adresa | Thámova 21, 18600 Praha 8 |
IČO: | 26166950 |
---|---|
Firma: | La Boheme CR s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 2000 |
Sídlo: | Podnikatelská 267, Praha 19011 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |