L V L s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L V L s.r.o. v likvidaci (47781041) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Bílina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 1993 L V L s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o L V L s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L V L s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 6. 10. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47781041 | |
Jméno: | L V L s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.10.1993 |
Zapsána dne: | 6.10.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.10.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Důlní ul. , Bílina 41804, Česká republika | 6.10.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava | 6.10.1993 - 13.4.2000 |
opravy motorových vozidel | 6.10.1993 - 13.4.2000 |
zemní práce | 6.10.1993 - 13.4.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.10.1993 - 13.4.2000 |
Jednatel (zástupce) | Aleš Leibl |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 |
Adresa | Javorová 174, 39137 Chotoviny |
Jednatel (zástupce) | Aleš Leibl |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 14.11.2018 |
Adresa | Nedbalova 1836, 41500 Teplice |
Jednatel (zástupce) | Aleš Leibl |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 14.11.2018 |
Adresa | Nedbalova 1836, 41500 Teplice |
Jednatel (zástupce) | Josef Vojtěch |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 28.5.2014 |
Adresa | Zděnka Fibicha 2591, 43401 Most |
Jednatel (ředitel spol.) | Ing. Karel Leibl |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2014 do 28.5.2014 |
Adresa | Česká 1025/4, 43401 Most |
Jednatel (ředitel spol.) | Ing. Karel Leibl |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 1.2.2014 |
Adresa | Česká 1025/648, 43401 Most |
IČO (identifikační číslo): | 47781041 |
---|---|
Jméno: | L V L s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 10. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Leibl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Vojtěch |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Leibl |
IČO: | 47781041 |
---|---|
Firma: | L V L s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Bílina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 10. 1993 |
Sídlo: | , Bílina |
---|
Silniční nákladní doprava |