L U K R A M s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L U K R A M s.r.o. (49903071) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 251, 40757 Horní Podluží. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1993 a je stále aktivní. L U K R A M s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o L U K R A M s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L U K R A M s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6058 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49903071 | |
Jméno: | L U K R A M s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.12.1993 |
Zapsána dne: | 29.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 251, Horní Podluží 40757, Česká republika | 18.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Horní Podluží čp. 251 , okres Děčín , Česká republika | 29.12.1993 - 18.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.6.2015 |
činnost účetní poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 18.6.2015 |
realitní činnost | 11.12.2006 - 18.6.2015 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 11.12.2006 - 18.6.2015 |
velkoobchod | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
zprostředkování obchodu | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
výroba textilních vláken a tkanin | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
výroba textilního zboží | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektronického vybavení | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
výroba elektronických součástek | 20.11.2002 - 18.6.2015 |
zprostředkování správy bytových a nebytových prostor | 27.6.1994 - 20.11.2002 |
úprava a kompletace vodičů - mimo činností vyjmenovaných v přílohách zákona č.455/91 Sb. | 17.3.1994 - 20.11.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb. | 29.12.1993 - 20.11.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 29.12.1993 - 20.11.2002 |
textilní výroba - mimo barvení látek a příze | 29.12.1993 - 20.11.2002 |
jednatel | Eleazar Jose Esquivel Hernandez |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 |
Adresa | Fichtelbergstr. 36 , 70469 Stuttgart |
jednatel | Holger Busch |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2020 |
Adresa | Jansdiek 1 , 46348 Raesfeld |
jednatel | Holger Busch |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2014 do 18.2.2020 |
Adresa | Heinrichstrasse 69 , 45470 Mülheim/Ruhr |
Jednatel | Drahomír Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 do 1.1.2020 |
Adresa | 71, 25167 Pětihosty |
Jednatel | Dana Popílková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2018 do 18.7.2019 |
Adresa | 8, 40002 Malečov |
Jednatel | Marie Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2017 do 30.8.2018 |
Adresa | Riegrova 1279/14, 46001 Liberec |
Jednatel | Marie Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2017 do 30.8.2018 |
Adresa | Riegrova 1279/14, 46001 Liberec |
Jednatel | Marie Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2017 do 2.12.2017 |
Adresa | Husova 309/62a, 46005 Liberec |
Jednatel | Marie Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2017 do 2.12.2017 |
Adresa | Husova 309/62a, 46005 Liberec |
jednatel | Miroslav Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Stráni 1795/9a, 40502 Děčín |
jednatel | Miroslav Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Stráni 1795/9a, 40502 Děčín |
Jednatel | Axel Vornhagen |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.3.2016 |
Adresa | Na Svahu 1111, 29306 Kosmonosy |
Jednatel | Axel Vornhagen |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.3.2016 |
Adresa | Na Svahu 1111, 29306 Kosmonosy |
Jednatel | Axel Vornhagen |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2012 do 5.11.2015 |
Adresa | Na Svahu 1111, 29306 Kosmonosy |
Jednatel | Antonius Mols |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2009 do 19.2.2014 |
Adresa | , 4861 SL Chaam, Kempenstraat 12 |
Jednatel | Antonius Mols |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2008 do 1.4.2009 |
Adresa | , 4861 SL Chaam, Schootakkerstraat 16a |
Jednatel | JUDr. Jan Žiška |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2002 do 22.9.2008 |
Adresa | Křivenická 410/10, Praha 8 |
Jednatel | Jiří Koutecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2006 do 22.9.2008 |
Adresa | Frindova 1086/28, 40746 Krásná Lípa |
Jednatel | Jiří Koutecký |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1993 do 11.12.2006 |
Adresa | Horní Podluží čp. 320 , okres Děčín |
Prokurista | Dr. Jan Žiška |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1994 do 20.11.2002 |
Adresa | Křivenická 410/10, Praha 8 |
Jednatel | JUDr. Jan Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2002 do 20.11.2002 |
Adresa | Křivenická 410/10, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 49903071 |
---|---|
Jméno: | L U K R A M s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 251, Horní Podluží 40757 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 11. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 11. 2. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Holger Busch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eleazar Jose Esquivel Hernandez |
IČO: | 49903071 |
---|---|
Firma: | L U K R A M s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Horní Podluží |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 12. 1993 |
Sídlo: | 251, Horní Podluží 40757 |
---|
Úprava a spřádání textilních vláken a příze |
Výroba ostatních textilií |
Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s textilem |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |