L&R Invest s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L&R Invest s.r.o. (27247902) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Mejtem 367, 28401 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 2005 a je stále aktivní. L&R Invest s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o L&R Invest s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L&R Invest s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 107460 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27247902 | |
Jméno: | L&R Invest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.2005 |
Zapsána dne: | 24.6.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Mejtem 367, Kutná Hora 28401, Česká republika | 30.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 48, Kolín I 28002, Česká republika | 24.6.2005 - 30.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.10.2017 |
hostinská činnost | 24.6.2005 |
ubytovací služby | 24.6.2005 - 30.10.2017 |
realitní činnost | 24.6.2005 - 30.10.2017 |
jednatel | Jakub Klimpar |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2017 |
Adresa | Pod Mejtem 367, 28401 Kutná Hora |
Jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 |
Adresa | U Borků 657, 28002 Kolín |
Jednatel | Lubor Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 |
Adresa | Radovesnická 123, 28002 Kolín |
Jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 30.10.2017 |
Adresa | U Borků 657, 28002 Kolín |
Jednatel | Lubor Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 30.10.2017 |
Adresa | Radovesnická 123, 28002 Kolín |
Jednatel | Lubor Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2005 do 30.12.2016 |
Adresa | Husova 48, 28002 Kolín I |
Jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 30.12.2016 |
Adresa | U Borků 657, 28002 Kolín V |
Jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | U Borků 657, 28002 Kolín |
Jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2005 do 7.9.2006 |
Adresa | Mikoláše Alše 663, 28002 Kolín II |
IČO (identifikační číslo): | 27247902 |
---|---|
Jméno: | L&R Invest s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 2005 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod Mejtem 367, Kutná Hora 28401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 24. 6. 2005 |
Přerušeno od | 21. 2. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jakub Klimpar |
---|
IČO: | 27247902 |
---|---|
Firma: | L&R Invest s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 2005 |
Sídlo: | Pod Mejtem 367, Kutná Hora 28401 |
---|
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |