L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. (48536946) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hostivařská 139/62, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 1993 a je stále aktivní. L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48536946 | |
Jméno: | L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.1993 |
Zapsána dne: | 7.4.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 8.2.1993. | 7.4.1993 - 22.9.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hostivařská 139/62, Praha 10200, Česká republika | 10.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hostivařská 62, Praha 10 , Česká republika | 23.6.1998 - 10.11.2016 |
Adresa: | K Červenému dvoru 18, Praha 10 , Česká republika | 7.4.1993 - 23.6.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obráběčství | 16.12.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.12.2010 |
kovoobráběčství | 23.6.1998 - 16.12.2010 |
broušení a leptání skla | 23.6.1998 - 16.12.2010 |
kovoobrábění | 7.4.1993 - 23.6.1998 |
výroba optických přístrojů | 7.4.1993 - 23.6.1998 |
jemná mechanika | 7.4.1993 - 16.12.2010 |
konstrukční činnost v oboru mechaniky, optiky a měření | 7.4.1993 - 16.12.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.4.1993 - 16.12.2010 |
Jednatel | Hana Fejtová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1993 |
Adresa | K Červenému dvoru 18, Praha 10 |
Jednatel | Ing. Tomáš Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1998 |
Adresa | K Červenému dvoru 18, Praha 10 |
Jednatel | Jaromír Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 751/18, 10000 Praha |
Jednatel | Ing. Tomáš Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 751/18, 10000 Praha |
Jednatel | Hana Fejtová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 751/18, 10000 Praha |
Jednatel | Jaromír Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2018 |
Adresa | Chalupnická 40/14, 10200 Praha |
Jednatel | Jaromír Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | K Červenému dvoru 751/18, 10000 Praha |
Jednatel | Hana Fejtová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1993 do 10.11.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 18, Praha 10 |
Jednatel | Ing. Tomáš Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1998 do 10.11.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 18, Praha 10 |
Jednatel | Jaromír Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1993 do 16.7.2016 |
Adresa | K Červenému dvoru 18, Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 48536946 |
---|---|
Jméno: | L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hostivařská 139/62, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Fejtová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Fejt |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Fejt |
IČO: | 48536946 |
---|---|
Firma: | L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 1993 |
Sídlo: | Hostivařská 139/62, Praha 10200 |
---|
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického |
Obrábění |
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |