L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci (15059332) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 4, 58401 Ledeč nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1991 a je stále aktivní. L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1127 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15059332 | |
Jméno: | L E C O M , společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.11.1991 |
Zapsána dne: | 28.11.1991 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.3.2024 o zrušení společnosti s likvidací. Společnost s ručením omezeným L E C O M, společnost s ručením omezeným byla tedy zrušena s likvidací ke dni 27.3.2024. Likvidátorem společnosti je Jindřich Chlad, narozený 29.5.1974, bydliště a trvalý pobyt Krátká 436, 582 91 Světlá nad Sázavou. Věřitelům společnosti se oznamuje, že je rozhodnuto o zrušení této společnosti s likvidací a věřitelé společnosti se vyzývají, aby ve lhůtě v délce třech (3) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu a od zveřejnění této výzvy v Obchodním rejstříku a v Obchodním věstníku, a které v době zveřejnění nebudou splatné, požádali o jejich zajištění, uspokojení nebo o uzavření jiné dohody. Nepřijme-li společnost odpovídající opatření, může ve věci rozhodnout soud. | 27.3.2024 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy (dodatek) ze dne 17.8.1994. | 7.9.1994 | |
Na základě rozhodnutí společníků ze dne 30.4.1992 se slučují společnost s ručením omezeným LECOM a veřejná obchodní společnost LECOM (AXVII 335). Společnost slučovaná LECOM v.o.s. zaniká a její obchodní jmění přechází na přejímající společnost L E C O M, společnost s ručením omezeným. | 30.4.1992 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 22.11.1991 podle ust. § 106n zák. č. 103/90 Sb. | 28.11.1991 |
Základní kapitál | 138 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.9.1994 | |
Základní kapitál | 136 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1992 - 7.9.1994 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.11.1991 - 19.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 4, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 7.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 4, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 19.7.2000 - 7.10.2016 |
Adresa: | , Ledeč nad Sázavou , Česká republika | 28.11.1991 - 19.7.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 13.2.2002 |
Specializovaný maloobchod | 13.2.2002 |
Příprava a vypracování technických návrhů | 13.2.2002 |
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie | 13.2.2002 |
Zprostředkování obchodu | 13.2.2002 |
Zprostředkování služeb | 13.2.2002 |
Projektování elektrických zařízení | 19.11.1992 - 19.7.2000 |
Výroba a stavba strojů s mechanickým pohonem pro všeobecné účely | 19.11.1992 - 13.2.2002 |
Obchodní činnost mimo činností vyhrazených | 19.11.1992 - 13.2.2002 |
Projektová činnost v oblasti strojírenské technologie | 19.11.1992 - 13.2.2002 |
Činnost organizačního poradce v oboru povrchových úprav, zařízení pro ekologii a všeobecné strojírenství | 19.11.1992 - 13.2.2002 |
Obchodní, zprostředkovatelská, obstaravatelská, výrobní a poradenská činnost v oblasti: - strojírenské výroby - elektrovýroby - dřevovýroby - stavební výroby - chemické výroby - textilní výroby - zajišťování služeb a prací pro občany a organizace | 28.11.1991 - 19.11.1992 |
Obchodní činnost v oblasti potravinářského a spotřebního zboží | 28.11.1991 - 19.11.1992 |
Zahraničně obchodní činnost ve výše uvedeném rozsahu předmětu podnikání - v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vl. č. 256/90 Sb. | 28.11.1991 - 19.11.1992 |
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. | 28.11.1991 - 19.11.1992 |
jednatel | Ing. Jaroslav Hospodka |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2013 |
Adresa | Petra Bezruče 1165, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Zdeněk Marek |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2014 |
Adresa | Stínadla 1045, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Jiří Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2014 |
Adresa | Jabloňová 1197, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Jiří Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2000 do 8.6.2014 |
Adresa | Jabloňová 1197, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Zdeněk Marek |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.1994 do 8.5.2014 |
Adresa | Stínadla 1045, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Jaroslav Hospodka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 23.10.2013 |
Adresa | Petra Bezruče 1165, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Jiří Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 19.7.2000 |
Adresa | Jabloňová 1197, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Dana Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 7.9.1994 |
Adresa | Z. M. Kuděje 83, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Zdeněk Marek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 7.9.1994 |
Adresa | Marie Majerové 655, 58401 Ledeč nad Sázavou |
společník | Ing. Jiří Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1991 do 19.11.1992 |
Adresa | Pivovarská 1107, 58401 Ledeč nad Sázavou |
společník | Ing. Zdeněk Marek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1991 do 19.11.1992 |
Adresa | Marie Majerové 655, 58401 Ledeč nad Sázavou |
společník | Ing. Jaroslav Hospodka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1991 do 19.11.1992 |
Adresa | Petra Bezruče 1165, 58401 Ledeč nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 15059332 |
---|---|
Jméno: | L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nádražní 4, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 9. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Hospodka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Marek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Beránek |
IČO: | 15059332 |
---|---|
Firma: | L E C O M , společnost s ručením omezeným, v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ledeč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 1991 |
Sídlo: | Nádražní 4, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Výroba ostatních strojů pro speciální účely |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |