L a M veřejná obchodní společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
L a M veřejná obchodní společnost (48266647) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 1, 43121 Boleboř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. L a M veřejná obchodní společnost má dva obory činností.
Jako zdroj dat o L a M veřejná obchodní společnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro L a M veřejná obchodní společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3760 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48266647 | |
Jméno: | L a M veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 1.4.1993 |
Zapsána dne: | 1.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Boleboř 43121, Česká republika | 5.3.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Jiráskova 4190, Chomutov 43003, Česká republika | 30.6.2011 - 5.3.2013 |
Adresa: | Jiráskova 4l9O, Chomutov , Česká republika | 1.4.1993 - 30.6.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 7.11.2014 |
hostinská činnost | 30.6.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2011 |
- ubytovací služby, včetně hostinské činnosti | 1.4.1993 - 30.6.2011 |
Společník | Jana Langová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 |
Adresa | 19, 43001 Blatno |
statutární orgán - společník | Ing Lucie Žišková |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | 35, 43001 Blatno |
statutární orgán - společník | Ladislav Žiška |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | 35, 43001 Blatno |
Společník | Hana Skálová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 25.5.2022 |
Adresa | Pod Břízami 5232, 43004 Chomutov |
Společník | Hana Skálová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 7.11.2014 |
Adresa | Pod Břízami 5232, 43005 Chomutov |
Společník | Jana Langová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 7.11.2014 |
Adresa | 19, 43001 Blatno |
Společník | Jana Langová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 5.3.2013 |
Adresa | Jiráskova 4190, 43003 Chomutov |
Společník: | Jana Langová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 30.6.2011 |
Adresa | Jiráskova 4190, Chomutov |
Společník: | František Lang |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 30.6.2011 |
Adresa | Jiráskova 4190, Chomutov |
Společník: | Josef Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 11.3.2011 |
Adresa | Kostnická 4099, Chomutov |
IČO (identifikační číslo): | 48266647 |
---|---|
Jméno: | L a M veřejná obchodní společnost |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 1, Boleboř 43121 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 9. 7. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Langová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Žiška |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lucie Žišková |
IČO: | 48266647 |
---|---|
Firma: | L a M veřejná obchodní společnost |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Boleboř |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Sídlo: | 1, Boleboř 43121 |
---|
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |