Kynologický klub Varnsdorf, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kynologický klub Varnsdorf, z.s. (68455119) je Spolek. Sídlí na adrese Zuzánkova 1584, 40747 Varnsdorf. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Kynologický klub Varnsdorf, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kynologický klub Varnsdorf, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kynologický klub Varnsdorf, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2986 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68455119 | |
Jméno: | Kynologický klub Varnsdorf, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zuzánkova 1584, Varnsdorf 40747, Česká republika | 9.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Cihlářská 3247, Varnsdorf 40747, Česká republika | 6.11.2018 - 9.9.2021 |
Adresa: | Žitavská 1497, Varnsdorf 40747, Česká republika | 1.1.2014 - 6.11.2018 |
Předseda klubu | Ing. Petr Bali Šoltés |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Zuzánkova 1584, 40747 Varnsdorf |
Pokladník klubu | Miroslava Koudelková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Žitavská 1497, 40747 Varnsdorf |
Jednatel klubu | Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | 379, 40757 Horní Podluží |
Předseda klubu | Martin Boháč |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2018 do 9.9.2021 |
Adresa | Cihlářská 3247, 40747 Varnsdorf |
Pokladník klubu | Jan Müller |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2018 do 9.9.2021 |
Adresa | Karlova 2830, 40747 Varnsdorf |
Jednatel klubu | Marta Schür Maděránková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2018 do 9.9.2021 |
Adresa | Tkalcovská 2550, 40747 Varnsdorf |
Předseda | Mgr. Vojtěch Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 6.11.2018 |
Adresa | Žitavská 1497, 40747 Varnsdorf |
Předseda | Mgr. Vojtěch Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 6.11.2018 |
Adresa | Žitavská 1497, 40747 Varnsdorf |
IČO: | 68455119 |
---|---|
Firma: | Kynologický klub Varnsdorf, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Varnsdorf |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 6. 1998 |
Sídlo: | Zuzánkova 1584, Varnsdorf 40747 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |