Kynologický klub Šlapánka, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kynologický klub Šlapánka, z.s. (68247486) je Spolek. Sídlí na adrese Zahradní 3168, 58001 Havlíčkův Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Kynologický klub Šlapánka, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kynologický klub Šlapánka, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kynologický klub Šlapánka, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9342 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68247486 | |
Jméno: | Kynologický klub Šlapánka, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zahradní 3168, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 7.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Havlíčkův Brod , | 1.1.2014 - 7.5.2016 |
předseda výboru | Ivana Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2024 |
Adresa | Nad Žabincem 1366, 58001 Havlíčkův Brod |
pokladní | Ing. Petra Krajíčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | Pražská 2905, 58001 Havlíčkův Brod |
člen výboru | Veronika Nehybová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | U Topíren 428, 58001 Havlíčkův Brod |
člen výboru | Ing. Klára Jůdová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | Vlkovská 2173, 58001 Havlíčkův Brod |
člen výboru | Denisa Kopicová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 |
Adresa | Na Výšině 3245, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda výboru | Ivana Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 do 24.5.2024 |
Adresa | Zahradní 3168, 58001 Havlíčkův Brod |
člen výboru | Denisa Kopicová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 do 5.10.2022 |
Adresa | 171, 58231 Okrouhlice |
člen | Veronika Nehybová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 23.12.2020 |
Adresa | U Topíren 428, 58001 Havlíčkův Brod |
člen | Hana Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 23.12.2020 |
Adresa | Ždírecká 32/10, 58812 Dobronín |
hospodář | Stanislav Nehyba |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | 44, 58001 Bartoušov |
pokladník | Dana Kubalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | U Pekárny 1650, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda | Ivana Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | Zahradní 3168, 58001 Havlíčkův Brod |
IČO: | 68247486 |
---|---|
Firma: | Kynologický klub Šlapánka, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Havlíčkův Brod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 4. 1998 |
Sídlo: | Zahradní 3168, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |