KVF HOLDING. SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KVF HOLDING. SE (03718417) je Evropská společnost. Sídlí na adrese náměstí Svobody 93/22, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2015 KVF HOLDING. SE má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KVF HOLDING. SE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KVF HOLDING. SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | H 489 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03718417 | |
Jméno: | VERPONA, SE | |
Právní forma: | Evropská společnost | 15.1.2015 |
Zapsána dne: | 15.1.2015 |
Základní kapitál | 3 332 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.5.2016 | |
Základní kapitál | 3 332 400 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 15.1.2015 - 21.5.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 138 850 Kč | 24 | 15.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svobody 93/22, Brno 60200, Česká republika | 15.1.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.1.2015 |
člen představenstva | Ing. Tomáš Krayzel |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2016 |
Adresa | U Mostu 1429/6, 70030 Ostrava |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jan Škopek LL.M., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 21.5.2016 |
Adresa | Makovského 1204/33, 16300 Praha |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jan Škopek LL.M., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 21.5.2016 |
Adresa | Makovského 1204/33, 16300 Praha |
Člen představenstva | Jiří Matyáš |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2015 do 2.11.2015 |
Adresa | Dubová 636/3, 63700 Brno |
IČO: | 03718417 |
---|---|
Firma: | KVF HOLDING. SE |
Právní forma: | Evropská společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 1. 2015 |
Sídlo: | náměstí Svobody 93/22, Brno 60200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti holdingových společností |