KUVAT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KUVAT, s.r.o. (29007194) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rajmonova 1198/13, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 2009 KUVAT, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KUVAT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KUVAT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 159466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29007194 | |
Jméno: | KUVAT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.12.2009 |
Zapsána dne: | 9.12.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rajmonova 1198/13, Praha 8 18200, Česká republika | 9.12.2009 |
---|
jednatel | Vasyl Serediuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Korytne |
jednatel | Oksana Pop |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Lenina 60, Velka Kopanja |
jednatel | Ihor Faybysh |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Kyjivska 91, Rachiv |
jednatel | Olena Mazar |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Rachiv |
jednatel | Lyubov Hvozda |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Zamiska 229, Sambir |
jednatel | Iurii Svintukhovskyi |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | 1. Maja 52, Zarja |
jednatel | Serhiy Tureyko |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | 70, Novoselycja |
jednatel | Dmytro Vents |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Stusa 31a, Kyjdanč |
jednatel | Andriana Kalynych |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Duchnovyča , Zaričevo |
jednatel | Yaroslav Kunovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Ševčenka 10, Rudky |
jednatel | Serhiy Tymko |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Duchnovyča , Zaričevo |
jednatel | Volodymyr Makarevych |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Novoselycja |
jednatel | Mykola Samardak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Vankovyči |
jednatel | Andriy Bilovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Sadkovyči |
jednatel | Iuliia Shapovalyk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Radechiv |
jednatel | Ivan Khoma |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Bylyči |
jednatel | Marta Dochyminska |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Verchivci |
jednatel | Ivan Zarashchak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | 63, Sambirskyj okres |
jednatel | Andriy Hirnyak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Hruševskoho 63, Sambir |
jednatel | Oleksandr Buhar |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Bereh 6, Dubrynyči |
jednatel | Stanislav Babak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Petljuky 23/74, Ivano-Frankivsk |
jednatel | Viktor Antolyk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Komsomolska 48, Velka Kopanja |
jednatel | Olha Helevachuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Ševčenka 43, Monastyrysk |
jednatel | Ghenadie Dobrovolschi |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | 31. August 47, Cania |
jednatel | Mykhaylo Paydych |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Novoselycja |
jednatel | Zurabi Chumburidze |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | Temka, 4.kvartal. 7 korpus 36, Tbilisi |
jednatel | Ivan Monchak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Novoselycja |
jednatel | Stepan Seredyuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Korytne |
jednatel | Adriana Mykhaylenko |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 do 28.12.2019 |
Adresa | Hirska 399, Kušnycja |
jednatel | Mariya Beley |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 do 28.12.2019 |
Adresa | Sadova 2, Kyrycky |
IČO: | 29007194 |
---|---|
Firma: | KUVAT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 12. 2009 |
Sídlo: | Rajmonova 1198/13, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |