KŮTA GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KŮTA GROUP a.s. (07047371) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 59, 38301 Těšovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 4. 2018 a je stále aktivní. KŮTA GROUP a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KŮTA GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KŮTA GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17. 4. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2468 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07047371 | |
Jméno: | Joyful Alliance a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.4.2018 |
Zapsána dne: | 17.4.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 17.4.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 17.4.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 59, Těšovice 38301, Česká republika | 10.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 428/130, Praha 18600, Česká republika | 17.4.2018 - 10.6.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Pronájem a půjčování věcí movitých, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 10.6.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.4.2018 - 10.6.2021 |
Člen správní rady | Mgr. Šárka Králová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 |
Adresa | Pod Tratí 1373, 38301 Prachatice |
Člen správní rady | Jiří Důra |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 |
Adresa | Sokolovská 415, 38301 Prachatice |
Předseda správní rady | JUDr. Radka Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2022 |
Adresa | Kasárenská 1100, 38301 Prachatice |
Předseda správní rady | JUDr. Radka Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 8.4.2022 |
Adresa | Vítkova 1138, 38301 Prachatice |
předseda správní rady | Mgr. Šárka Králová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2018 do 10.6.2021 |
Adresa | Pod Tratí 1373, 38301 Prachatice |
statutární ředitel | Mgr. Šárka Králová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Pod Tratí 1373, 38301 Prachatice |
Statutární ředitel | Mgr. Ivo Kratěna |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2018 do 25.6.2018 |
Adresa | Londýnská 254/7, 12000 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Ivo Kratěna |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2018 do 25.6.2018 |
Adresa | Londýnská 254/7, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07047371 |
---|---|
Jméno: | KŮTA GROUP a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 4. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Šárka Králová |
---|
IČO: | 07047371 |
---|---|
Firma: | KŮTA GROUP a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Těšovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 4. 2018 |
Sídlo: | 59, Těšovice 38301 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |