Kurýr media s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kurýr media s.r.o. (11690674) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Radniční 133/1, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2021 Kurýr media s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Kurýr media s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kurýr media s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 26. 7. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31263 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11690674 | |
Jméno: | Kurýr media s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.7.2021 |
Zapsána dne: | 26.7.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radniční 133/1, České Budějovice 37001, Česká republika | 26.7.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 | 26.7.2021 |
Pronájem nemovitých věcí | 26.7.2021 |
Správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí | 26.7.2021 |
jednatel | Petr Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | Terezínská 702/7, 19000 Praha |
jednatel | Jan Bohdal |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Sídliště Plešivec 351, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Jan Sommer |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Ke Školce 142, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Petr Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 do 25.10.2023 |
Adresa | 51, 37384 Lipí |
jednatel | Ing. Dalibor Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 do 1.12.2022 |
Adresa | Příkrá 198, 38101 Český Krumlov |
jednatel | Ing. Dalibor Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 do 25.2.2022 |
Adresa | 51, 37384 Lipí |
IČO: | 11690674 |
---|---|
Firma: | Kurýr media s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 7. 2021 |
Sídlo: | Radniční 133/1, České Budějovice 37001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |