Kurta Konrada 18, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kurta Konrada 18, s.r.o. (28204549) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2007 Kurta Konrada 18, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kurta Konrada 18, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kurta Konrada 18, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 132595 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28204549 | |
Jméno: | Kurta Konrada 18, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.12.2007 |
Zapsána dne: | 10.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 28.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Bílkova 855/19, Praha 11000, Česká republika | 30.6.2008 - 28.5.2014 |
Adresa: | Uherská 620, Praha 19017, Česká republika | 10.12.2007 - 30.6.2008 |
jednatel | Roberto Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Via Don Luigi Minelli 17 , Pradalunga, Bergamo |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2008 do 11.2.2022 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
jednatel | JUDr. Petr Harmach |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2007 do 10.9.2008 |
Adresa | Uherská 620, 19017 Praha |
IČO: | 28204549 |
---|---|
Firma: | Kurta Konrada 18, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 12. 2007 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |