Kůrana v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kůrana v.o.s. (15055892) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 37, 50723 Sedliště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 1991 Kůrana v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Kůrana v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kůrana v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVII 327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15055892 | |
Jméno: | Kůrana v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 11.7.1991 |
Zapsána dne: | 11.7.1991 | |
Zastupování a podepisování: Za společnost jako její statutární orgán jedná a podepisuje každý ze společníků, při podepisování k obchodnímu jménu připojí svůj podpis. | 11.5.1992 - 15.6.1992 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 20.6.1991 podle ust. par. 106 g zák.č. 103/90 Sb. | 9.10.1991 | |
Zastupování: K jednání jménem společnosti je oprávněn každý společník. Rovněž závazným podpisováním společnosti je pověřen každý ze společníků samostatně. | 9.10.1991 - 11.5.1992 | |
Zastupování: Společnost zastupují všichni členové společnosti. | 11.7.1991 - 9.10.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Sedliště 50723, Česká republika | 30.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 37, Libáň - Sedliště 50723, Česká republika | 16.3.2006 - 30.10.2015 |
Adresa: | , Libáň - Sedliště 7 50723, Česká republika | 11.7.1991 - 16.3.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- truhlářství - výroba nábytku | 11.5.1992 |
- obchodní a zprostředkovatelská činnost | 9.10.1991 |
- truhlářské práce | 11.7.1991 - 11.5.1992 |
Společník | Zdeněk Švub |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2013 |
Adresa | 71, 50601 Kbelnice |
Společník | Ing. Pavol Krčmárik |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 |
Adresa | Nám. V. Čtvrtka 850, 50601 Jičín |
Společník | Ing. Pavol Krčmárik |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 30.10.2015 |
Adresa | V.Čtvrtka 850, Jičín |
Společník | Ing. Zdeněk Švub |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 16.7.2013 |
Adresa | Kosmonautů 833, Jičín |
Společník | Ing. Lubomír Lukáč |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 29.11.1991 |
Adresa | Pod lipami 896, Jičín |
Společník | Josef Svítek |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 9.10.1991 |
Adresa | U trati 907, Jičín |
IČO: | 15055892 |
---|---|
Firma: | Kůrana v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Sedliště |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 1991 |
Sídlo: | 37, Sedliště 50723 |
---|
Výroba nábytku |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |