KUPSON spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KUPSON spol. s r.o. (14616122) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hradecká 787/14, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1991 a je stále aktivní. KUPSON spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KUPSON spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KUPSON spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 546 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14616122 | |
Jméno: | ELVO spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.4.1991 |
Zapsána dne: | 26.4.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 3. dubna 1991. | 26.4.1991 - 19.1.2015 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2015 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.1997 - 19.1.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.1992 - 27.1.1997 | |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.4.1991 - 3.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 787/14, Opava 74601, Česká republika | 19.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hradecká 14, Opava 74601, Česká republika | 30.5.2002 - 19.1.2015 |
Adresa: | Hradecká 14, Opava , Česká republika | 11.3.1996 - 30.5.2002 |
Adresa: | Žižkova 39, Opava , Česká republika | 3.4.1992 - 11.3.1996 |
Adresa: | , Otice , neuveden | 26.4.1991 - 3.4.1992 |
Adresa: | , Otice , Česká republika | 26.4.1991 - 3.4.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 19.1.2015 |
obráběčství | 19.1.2015 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 19.1.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.10.2009 |
ubytovací služby | 4.12.2006 - 26.10.2009 |
hostinská činnost | 1.12.1997 - 19.1.2015 |
výroba plastových a pryžových produktů | 6.5.1997 - 26.10.2009 |
kovoobráběčství | 6.5.1997 - 19.1.2015 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor | 11.3.1996 - 26.10.2009 |
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) | 11.3.1996 - 26.10.2009 |
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů | 11.3.1996 - 26.10.2009 |
výuka a poradenství v oblasti výpočetní techniky | 11.3.1996 - 26.10.2009 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 11.3.1996 - 19.1.2015 |
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 11.3.1996 - 19.1.2015 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 11.3.1996 - 19.1.2015 |
zřizování poplašných zařízení | 11.3.1996 - 19.1.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.10.1993 - 26.10.2009 |
poradenské služby | 7.10.1993 - 26.10.2009 |
zprostředkovatelské služby | 7.10.1993 - 26.10.2009 |
poradenské, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v oboru elektro, obchodu, zemědělství a potravinářského průmyslu | 11.11.1991 - 7.10.1993 |
poradenské, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v oboru elektro a obchodu. | 26.4.1991 - 11.11.1991 |
obchodní činnost | 26.4.1991 - 7.10.1993 |
jednatel | Danuše Kupcová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 |
Adresa | Žižkova 320/39, 74707 Opava |
jednatel | Pavel Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 |
Adresa | Žižkova 320/39, 74707 Opava |
Jednatel | Martin Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2023 |
Adresa | Úvoz 3064/26, 74601 Opava |
Jednatel | Martin Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 12.2.2023 |
Adresa | Žižkova 320/39, 74707 Opava |
Jednatel | Martin Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2015 do 20.10.2015 |
Adresa | Žižkova 320/39, 74707 Opava |
jednatel | Danuše Kupcová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2009 do 19.1.2015 |
Adresa | Žižkova 39, 74707 Opava |
jednatel | Pavel Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2009 do 19.1.2015 |
Adresa | Žižkova 39, Opava |
jednatel | Pavel Kupec |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1991 do 18.11.2009 |
Adresa | Žižkova 39, Opava |
jednatel | Ing. Vlastislav Kupec CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1991 do 18.11.2009 |
Adresa | Žižkova 39, Opava |
IČO (identifikační číslo): | 14616122 |
---|---|
Jméno: | KUPSON spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 21 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Hradecká 787/14, Opava 74601 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 22. 10. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 21. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 21. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Danuše Kupcová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kupec |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kupec |
IČO: | 14616122 |
---|---|
Firma: | KUPSON spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 7. 1991 |
Sídlo: | Hradecká 787/14, Opava 74601 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba ostatních pryžových výrobků |
Výroba ostatních plastových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Obrábění |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |