Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. (46679375) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese J. Š. Baara 1765/44, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1992 a je stále aktivní. Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46679375 | |
Jméno: | Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.1992 |
Zapsána dne: | 24.6.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 12.6.2014 - 23.10.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Š. Baara 1765/44, České Budějovice 37001, Česká republika | 12.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | J.Š.Baara 44, České Budějovice 37001, Česká republika | 9.9.2003 - 12.6.2014 |
Adresa: | J.Š.Baara 44, České Budějovice , Česká republika | 1.7.1998 - 9.9.2003 |
Adresa: | Dlouhá 96 , České Budějovice, Borek 37010, Česká republika | 24.6.1992 - 1.7.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.1.2011 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 9.9.2003 |
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.9.2003 - 12.1.2011 |
1. Stavitel 2. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.6.1992 - 9.9.2003 |
jednatel | Michal Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2014 |
Adresa | J. Š. Baara 1765/44, 37001 České Budějovice |
jednatel | Petra Stecherová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2021 |
Adresa | 341, 37001 Litvínovice |
jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2021 |
Adresa | J. Š. Baara 1765/44, 37001 České Budějovice |
jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2014 do 11.5.2021 |
Adresa | J. Š. Baara 1765/44, 37001 České Budějovice |
Jednatel | Jan Kálal |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2017 do 11.5.2021 |
Adresa | Lesní 779, 37341 Hluboká nad Vltavou |
jednatel | Michal Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2012 do 12.6.2014 |
Adresa | J.Š.Baara 44, 37001 České Budějovice |
jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2012 do 12.6.2014 |
Adresa | J.Š.Baara 44, 37001 České Budějovice |
jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2003 do 5.1.2012 |
Adresa | J.Š.Baara 39, 37001 České Budějovice |
jednatel | Michal Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2005 do 5.1.2012 |
Adresa | J.Š.Baara 39, České Budějovice |
jednatel | Jan Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2003 do 25.2.2005 |
Adresa | Dlouhá 96, 37010 České Budějovice |
jednatel | Jan Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 9.9.2003 |
Adresa | Dlouhá 96 , České Budějovice, Borek |
jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 9.9.2003 |
Adresa | J.Š.Baara 39, České Budějovice |
společník a jednatel | Petr Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 24.6.1992 |
Adresa | J.Š.Baara 39, České Budějovice |
společník a jednatel | Jan Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 24.6.1992 |
Adresa | Dlouhá 96 , České Budějovice, Borek |
IČO (identifikační číslo): | 46679375 |
---|---|
Jméno: | Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | J. Š. Baara 1765/44, České Budějovice 37001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kálal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Mařík |
Člen statutárního orgánu: | Michal Mařík |
IČO: | 46679375 |
---|---|
Firma: | Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 1992 |
Sídlo: | J. Š. Baara 1765/44, České Budějovice 37001 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |