Kühnův smíšený sbor, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kühnův smíšený sbor, z. s. (45250367) je Spolek. Sídlí na adrese náměstí Bořislavka 2075/11, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Kühnův smíšený sbor, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kühnův smíšený sbor, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kühnův smíšený sbor, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3248 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45250367 | |
Jméno: | Kühnův smíšený sbor, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Bořislavka 2075/11, Praha 16000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
členka Rady | Monika Pestrová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2024 |
Adresa | Nikoly Vapcarova 3269/5, 14300 Praha |
členka Rady | Mgr. Kateřina Zelenková |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 |
Adresa | Československé armády 188, 53973 Skuteč |
členka Rady | Ing. Markéta Lajnerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 |
Adresa | Záhořanského 2008/5, 12000 Praha |
člen Rady | Jan Nedbal MBA |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | K podchodu 434/3, 10400 Praha |
předsedkyně Rady | PhDr. Eva Velická Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Lucemburská 1299/39, 13000 Praha |
předseda Rady | Jan Nedbal MBA |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 do 14.6.2024 |
Adresa | K podchodu 434/3, 10400 Praha |
členka Rady | PhDr. Eva Velická Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 do 14.6.2024 |
Adresa | Lucemburská 1299/39, 13000 Praha |
členka Rady | Ing. Zdeňka Průšková |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 do 5.4.2024 |
Adresa | Pod vinohradem 1780/2, 14700 Praha |
člen Uměleckosprávní rady | Jan Nedbal |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 do 7.4.2022 |
Adresa | K podchodu 434/3, 10400 Praha |
člen Uměleckosprávní rady | Vladimír Ščigel |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 7.4.2022 |
Adresa | U Kamýku 1001/6, 14200 Praha |
členka Uměleckosprávní rady | Zdeňka Průšková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.4.2022 |
Adresa | Pod vinohradem 1780/2, 14700 Praha |
členka Uměleckosprávní rady | Markéta Lajnerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.4.2022 |
Adresa | Záhořanského 2008/5, 12000 Praha |
členka Uměleckosprávní rady | Veronika Šindelová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.4.2022 |
Adresa | Mánesova 1624/20, 12000 Praha |
členka Uměleckosprávní rady | Miroslava Dámcová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.4.2022 |
Adresa | Evropská 675/154, 16000 Praha |
předsedkyně Uměleckosprávní rady | Ivana Francánová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.4.2022 |
Adresa | náměstí Bořislavka 2075/11, 16000 Praha |
člen Uměleckosprávní rady | Vladimír Ščigel |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 do 25.9.2019 |
Adresa | Písnická 753/46, 14200 Praha |
člen Uměleckosprávní rady | Jan Holub |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.6.2019 |
Adresa | Písecká 2159/2, 13000 Praha |
člen Uměleckosprávní rady | Martin Rudovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 7.6.2019 |
Adresa | K Botiči 1456/11, 10100 Praha |
IČO: | 45250367 |
---|---|
Firma: | Kühnův smíšený sbor, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 3. 1992 |
Sídlo: | náměstí Bořislavka 2075/11, Praha 16000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |